Romeo Janki
residente a Breil/Brigels, da Breil/Brigels Mandati attuali: Spezialitäten Metzgerei Janki GmbH, CARNATIRA JANKI SA Persone correlate: Margrit Janki-Munsch, Christian Janki-Munsch Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Romeo Janki", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Romeo Janki"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Romeo Janki", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Romeo Janki"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Romeo Janki
Persone con il nome Romeo Janki lavorano in questi rami economici
Lavorazione delle carni e del pesce
Commercio di prodotti alimentari
Lavorazione delle carni e del pesce
Commercio di prodotti alimentari
Privato con il nome Romeo Janki
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Romeo Janki
Numero di pubblicazione: HR01-1005794917, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Spezialitäten Metzgerei Janki GmbH, in Flims, CHE-151.654.566, Via Nova 39, 7017 Flims Dorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.07.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Metzgerei. Ausserdem bezweckt die Gesellschaft die Produktion von Wurst- und Trockenfleisch Spezialitäten sowie anderen Fleischprodukten und Fleischerzeugnisse. Weiter bezweckt die Gesellschaft den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Lebensmitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 03.07.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Janki, Christian, von Breil/Brigels, in Breil/Brigels, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Janki, Margrit, von Breil/Brigels, in Breil/Brigels, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Janki, Romeo, von Breil/Brigels, in Breil/Brigels, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005459702, Ufficio del registro di commercio Grigioni
CARNATIRA JANKI SA, in Ilanz/Glion, CHE-115.434.589, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2022, Publ. 1005449170).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Janki, Romeo, von Breil/Brigels, in Breil/Brigels, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005393370, Ufficio del registro di commercio Grigioni
CARNATIRA JANKI SA, in Ilanz/Glion, CHE-115.434.589, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2021, Publ. 1005336048).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Janki, Benjamin, von Waltensburg/Vuorz, in Waltensburg/Vuorz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Janki, Romeo, von Breil/Brigels, in Breil/Brigels, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Waltensburg/Vuorz, in Waltensburg/Vuorz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Giezendanner, Urs, von Nesslau, in Ilanz/Glion, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.