Jacqueline Jaggi-Haari
residente a Grund b. Gstaad, da Gsteig e Lenk Mandati attuali: Stiftung Schloss Blankenburg Persone correlate: Antonia Ursina Wampfler, Klaus Burkhalter, Johann Ulrich Gammeter e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jacqueline Jaggi-Haari", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jacqueline Jaggi-Haari"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jacqueline Jaggi-Haari", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jacqueline Jaggi-Haari"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jacqueline Jaggi-Haari
Persone con il nome Jacqueline Jaggi-Haari lavorano in questi rami economici
Esercizio delle biblioteche e musei
Esercizio delle biblioteche e musei
Privato con il nome Jacqueline Jaggi-Haari
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jacqueline Jaggi-Haari
Numero di pubblicazione: HR02-1005240258, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Schloss Blankenburg, in Zweisimmen, CHE-247.996.679, Stiftung (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2019, Publ. 1004659776).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tritten-Stauffer, Walter, von Lenk, in Lenk, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wampfler-Moser, Robert, von Lenk, in Bern, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jaggi-Haari, Jacqueline, von Gsteig, in Grund b. Gstaad (Saanen), Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Minnig-Schatzmann, Rudolf Oswald, von Erlenbach im Simmental, in Zweisimmen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gammeter, Johann Ulrich, von Lützelflüh, in Zweisimmen, Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Haldi-Ruoss, Franziska, von Saanen, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Meinen, Niklaus, genannt Klaus, von Spiez, in Boltigen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 7202456, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Schloss Blankenburg, in Zweisimmen, CH-036.7.051.973-4, Stiftung (SHAB Nr. 82 vom 27.04.2012, Publ. 6655742).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister-von Dach, Hans Jörg, von Lützelflüh, in Zweisimmen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Germann-Oswald, Peter, von Adelboden, in Boltigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wampfler-Moser, Robert, von Lenk, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jaggi-Haari, Jacqueline, von Gsteig, in Grund bei Gstaad (Saanen), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Jaggi-Haari, Jacqueline, von Lenk und Gsteig, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Minnig-Schatzmann, Rudolf Oswald, von Erlenbach im Simmental, in Zweisimmen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Minnig-Schatzmann, Rudolf Oswald, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Meinen, Niklaus, genannt Klaus, von Spiez, in Boltigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 5404114, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Jaggi & Partner AG, in Saanen, CH-092.3.001.602-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2002, S. 4, Publ. 548422).
Statutenänderung:
03.12.2009.
Domizil neu:
Suterstrasse 1, 3780 Gstaad.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die architektonische und innenarchitektonische Planung und Gestaltung sowie das Design von Gebäuden, Räumlichkeiten und Mobiliar samt dem Erbringen von allen damit verbundenen Dienstleistungen. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Aktiven von CHF 1'399'819.-- und Passiven von CHF 509'931.50 der Einzelfirma Stephan Jaggi, Architekt, Gstaad, gemäss Bilanz per 1.1.1991 zum Preis von CHF 889'887.50, wovon CHF 80'000.-- an das Grundkapital angerechnet werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Streichung von Amtes wegen da gemäss Art. 45 Abs. 1 HRegV nicht zur Eintragung gehörend] [bisher: Verwaltungsrat: 1 oder mehrere Mitglieder.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Jaggi-Haari, Jacqueline, von Gsteig, in Gstaad (Gde. Saanen), Sekretärin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaggi, Stephan, von Gsteig, in Grund bei Gstaad (Saanen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Gstaad (Gde. Saanen), Präsident mit Einzelunterschrift];
Wampfler, Elisabeth, von Lenk, in Gstaad (Saanen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Urs, von Diemtigen, in Lauenen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Breuninger, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Feutersoey (Gsteig), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.