Hans Järmann
residente a Burgdorf, da Röthenbach im Emmental Mandati attuali: Järmann AG Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hans Järmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hans Järmann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hans Järmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hans Järmann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Hans Järmann
Persone con il nome Hans Järmann lavorano in questi rami economici
Amministrazione delle aziende gastronomiche
Amministrazione delle aziende gastronomiche
Privato con il nome Hans Järmann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Hans Järmann
Numero di pubblicazione: HR01-1005915136, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
R.u.N. Automobile GmbH, in Uttigen, CHE-340.709.336, Thunstrasse 4, 3628 Uttigen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.12.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Motorfahrzeugen, Ersatzteilen und anderen Produkten der Automobilbranche sowie die Erbringung sämtlicher damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 13.12.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Järmann, Hans Rudolf, von Röthenbach im Emmental, in Uttigen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bullegato, Nino, von Thun, in Worben, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 4595268, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Järmann AG, in Burgdorf, CH-053.3.007.153-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 20.08.2003, S. 3, Publ. 1136646).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Järmann, Kurt, von Röthenbach im Emmental, in Kirchberg BE, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Järmann, Hans, von Röthenbach im Emmental, in Burgdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Järmann AG, in B u r g d o r f, Hohengasse 10, 3400 Burgdorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
02.06.1999.
Zweck:
Führung von Restaurationsbetrieben. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Aktienkapital:
CHF 100 000.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100 000.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1000.
Sacheinlage/Sachübernahme:
Gemäss Sacheinlage-/ Sachübernahmevertrag vom 02.06.1999 und Bilanz per 31.12.1998: Aktiven von CHF 351 533.65 und Passiven von CHF 43 370 der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma «Hans Järmann», in Burgdorf, zum Preis von CHF 308 163 .65, wofür 100 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 1000 ausgegeben und dem Sacheinleger CHF 208 163.65 als Forderung in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
Briefe.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Järmann, Hans, von Röthenbach im Emmental, in Burgdorf, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Järmann, Kurt, von Röthenbach im Emmental, in Kirchberg BE, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Buchhaltungs- und Treuhandbüro B. Zogg AG, in Langenthal, Revisionsstelle.