Etienne Jäger
residente a Sargans, da Pfäfers Mandati attuali: Technoplan AG, Projekt Jäger Persone correlate: Martin Stefan Stucky, Petar Docic, Nico Plattner Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Etienne Jäger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Etienne Jäger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Etienne Jäger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Etienne Jäger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Etienne Jäger
Persone con il nome Etienne Jäger lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Etienne Jäger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Etienne Jäger
Numero di pubblicazione: HR02-1005641738, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Technoplan Sargans AG, in Sargans, CHE-107.798.517, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2016, S.0, Publ. 2877415).
Statutenänderung:
21.12.2022.
Firma neu:
Technoplan AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Ingenieurbüros für die Energie-, Gebäudetechnik und Brandschutz sowie für Energieberatungen und Expertisen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschrift].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prefera Audit AG (CHE-110.139.812), in Sargans, Revisionsstelle [bisher: Prefera Audit AG];
Docic, Petar, von Cazis, in Chur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jäger, Etienne, von Pfäfers, in Sargans, mit Kollektivprokura zu zweien;
Plattner, Nico, von Untervaz, in Russikon, mit Kollektivprokura zu zweien. [Anpassung UID-Nr. betr. Revisionsstelle aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Numero di pubblicazione: HR02-1004968026, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
ASAG LÜFTUNG-KLIMA-ENERGIETECHNIK AG, in Buchs (SG), CHE-400.060.754, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2020, Publ. 1004905064).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jäger, Etienne, von Pfäfers, in Sargans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seger, Patrizia, deutsche Staatsangehörige, in Schaan (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stocker, René, von Fläsch, in Grabs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3441603, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
ASAG LÜFTUNG-KLIMA-ENERGIETECHNIK AG, in Buchs SG, CHE-400.060.754, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2017, Publ. 3385381).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seger, Martin, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Jäger, Etienne, von Pfäfers, in Sargans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.