Halil Ismajli
residente a Effretikon, da Kosovo Mandati attuali: Tesla Taxi Halil Ismajli Persone correlate: Mereme Ismajli Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Halil Ismajli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Halil Ismajli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Halil Ismajli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Halil Ismajli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Halil Ismajli
Persone con il nome Halil Ismajli lavorano in questi rami economici
Trasporto di persone e merci su strada
Trasporto di persone e merci su strada
Privato con il nome Halil Ismajli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Halil Ismajli
Numero di pubblicazione: 3529279, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Autonova Produktions- und Handels AG, in Illnau-Effretikon, CHE-108.138.200, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 16.11.2015, Publ. 2482701).
Firma neu:
Autonova Produktions- und Handels AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.04.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ismajli, Halil, serbischer Staatsangehöriger, in Illnau-Effretikon, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1621227, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Halil Ismajli, Treuhand & Immobilien, in Illnau-Effretikon, CHE-324.371.405, Vogelsangstrasse 17, 8307 Effretikon, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Treuhand Dienstleistungen, Handel mit, und Verwaltung von Immobilien.
Eingetragene Personen:
Ismajli, Halil, kosovarischer Staatsangehöriger, in Illnau-Effretikon, Inhaber, mit Einzelunterschrift;
Ismajli, Mereme, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6186576, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Autonova Handels-AG, in Illnau-Effretikon, CH-020.3.902.159-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2007, S. 21, Publ. 4081920).
Statutenänderung:
26.01.2011.
Firma neu:
Autonova Produktions- und Handels AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel von Waren aller Art, speziell im Bereich Autozubehör und Ersatzteile, Produktion von Lufterfrischern. Sie kann Dienstleistungen in diesen Bereichen erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Masson, Lucien, von Zürich und Würenlingen, in Illnau-Effretikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Strässler, Martin, von Hüntwangen und Bülach, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kessely & Strässler AG, in Wallisellen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ismajli, Halil, serbischer Staatsangehöriger, in Illnau-Effretikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Ismajli, Nazmi, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tobler, Felix, von Wolfhalden, in Lindau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aeberli Treuhand AG (CH-020.3.900.389-6), in Zürich, Revisionsstelle.