Jeton Islami
residente a Schaffhausen, da Serbia Mandati attuali: ACHRO AG Persone correlate: Sefik Ibraimi Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jeton Islami", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jeton Islami"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jeton Islami", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jeton Islami"
|
|
Jeton Islami
residente a Winterthur, da Winterthur Mandati attuali: Toni L.L Transport GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jeton Islami", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jeton Islami"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jeton Islami", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jeton Islami"
|
|
Jeton Islami
residente a 6440 Ingenbohl, da Macedonia Mandati attuali: Toni's Hauswart GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jeton Islami", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jeton Islami"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jeton Islami", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jeton Islami"
|
|
Jeton Islami
residente a Stetten SH, da Serbia Mandati attuali: ACHRO TRADE AG Persone correlate: Sefik Ibraimi Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jeton Islami", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jeton Islami"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jeton Islami", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jeton Islami"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jeton Islami
Persone con il nome Jeton Islami lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Trasporto di persone e merci su strada
Facility Management
Altro commercio con prodotti diversi
Trasporto di persone e merci su strada
Facility Management
Privato con il nome Jeton Islami
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jeton Islami
Numero di pubblicazione: HR02-1005906172, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
ACHRO AG, in Steinhausen, CHE-172.204.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2023, Publ. 1005854477). Mit Erklärung vom 06.11.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lecki, lic.iur. Alexander Robert, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Islami, Jeton, serbischer Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005872806, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
ACHRO TRADE AG, in Steinhausen, CHE-312.065.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2023, Publ. 1005660008).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weibel, Peter, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Islami, Jeton, serbischer Staatsangehöriger, in Stetten (SH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR01-1005660008, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
ACHRO TRADE AG, in Steinhausen, CHE-312.065.054, Sennweidstrasse 43, 6312 Steinhausen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
13.01.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Tätigkeiten aller Art beim Handel mit Waren aller Art im Rohstoffbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierung für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 13.01.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Islami, Jeton, serbischer Staatsangehöriger, in Stetten (SH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Weibel, Peter, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ibraimi, Sefik, von Uster, in Uster, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.