Jürg Isenschmid
residente a Merlischachen, da Meggen e Bern Mandati attuali: ISJbusiness Isenschmid Jürg Consulting & Services Persone correlate: Anita Balsiger Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jürg Isenschmid", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jürg Isenschmid"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jürg Isenschmid", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jürg Isenschmid"
|
|
Jürg Isenschmid
residente a Liestal, da Bern Mandati attuali: Pensionskasse der Frigosuisse AG in Liquidation Persone correlate: Anita Kaufmann, Oskar Leutwyler, Daniel Mathis Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jürg Isenschmid", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jürg Isenschmid"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jürg Isenschmid", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jürg Isenschmid"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jürg Isenschmid
Persone con il nome Jürg Isenschmid lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Esercizio di una casse pensioni
Servizi per consulenza manageriale
Esercizio di una casse pensioni
Privato con il nome Jürg Isenschmid
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jürg Isenschmid
Numero di pubblicazione: HR02-1005851152, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Pensionskasse der Frigosuisse AG, in Möhlin, CHE-109.744.975, Stiftung (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2023, Publ. 1005788978).
Name neu:
Pensionskasse der Frigosuisse AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau vom 25.07.2023 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leutwyler, Oskar, von Leimbach (AG), in Küsnacht (ZH), Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Isenschmid, Jürg, von Bern, in Liestal, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kaufmann, Anita, von Buus, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mathis, Daniel, von Wolfenschiessen, in Möhlin, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005788978, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Pensionskasse der Frigosuisse AG, in Möhlin, CHE-109.744.975, Stiftung (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2021, Publ. 1005283040).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nink, Corina, von Ziefen, in Therwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isenschmid, Jürg, von Bern, in Liestal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1352091, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
iGips GmbH, in Altstätten, CHE-382.683.926, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 208 vom 28.10.2013, Publ. 1149047).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Isenschmid, Jürg, von Wartau, in Lienz (Altstätten), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krasniqi, Jeton, von Altstätten, in Altstätten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift].