Reinhard Intemann
residente a Lustenau, da Austria Mandati attuali: AWIT AG Persone correlate: Stefan Intemann Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Reinhard Intemann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Reinhard Intemann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Reinhard Intemann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Reinhard Intemann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Reinhard Intemann
Persone con il nome Reinhard Intemann lavorano in questi rami economici
Recycling
Recycling
Privato con il nome Reinhard Intemann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Reinhard Intemann
Numero di pubblicazione: HR02-1004766800, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Vibbek AG, in Urdorf, CHE-499.005.304, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2019, Publ. 1004753343).
Statutenänderung:
14.11.2019.
Firma neu:
Wallee AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Wallee SA) (Wallee Ltd).
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
General-Guisan-Strasse 47, 8400 Winterthur.
Aktienkapital neu:
CHF 3'882'670.00 [bisher: CHF 2'912'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'882'670.00 [bisher: CHF 2'912'000.00].
Aktien neu:
388'267 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 291'200 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Intemann, Reinhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Lustenau (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rehman, Omer, österreichischer Staatsangehöriger, in Lustenau (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker, Thomas, von Schmiedrued, in Rickenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Weigand, Ruben, deutscher Staatsangehöriger, in Luxemburg (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Angelsberger, Mario, deutscher Staatsangehöriger, in Adelboden, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Krüsi, Sascha, von Kloten, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004560691, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Vibbek AG, in Urdorf, CHE-499.005.304, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2019, Publ. 1004553987).
Statutenänderung:
23.01.2019.
Aktienkapital neu:
CHF 1'456'000.00 [bisher: CHF 1'300'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'456'000.00 [bisher: CHF 1'300'000.00].
Aktien neu:
145'600 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 130'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Intemann, Reinhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Lustenau (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rehman, Omer, österreichischer Staatsangehöriger, in Lustenau (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Senger-Weiss, Heinrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Bregenz (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3366696, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
AWIT AG, in Au SG, CH-320.3.043.184-8, Handel mit und sachgerechte Entsorgung sowie Wiederaufbereitung von Abfall jeder Art usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2004, S. 12, Publ. 2564086).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Intemann, Reinhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Lustenau (AT), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lustenau (A), mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Intemann, Harald, österreichischer Staatsangehöriger, in Widnau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift].