Dr. Silvio Inderbitzin
residente a Horw, da Morschach Mandati attuali: Exentis Group AG, Galvita AG e di più Persone correlate: Michael Eric Widmer, Frédéric Zeutzius, Albert Friedrich Angehrn e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Silvio Inderbitzin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Silvio Inderbitzin"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Silvio Inderbitzin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Silvio Inderbitzin"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Silvio Inderbitzin
Persone con il nome Silvio Inderbitzin lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Fabbricazione di materie farmaceutiche
Attività creative, artistiche e di intrattenimento
Associazioni religiose, politiche o secolari
Ricerca e sviluppo
Commercio di beni di consumo
Analisi, tecniche, fisiche e chimiche
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Uffici di architettura e ingegneria
Fabbricazione di materie farmaceutiche
Attività creative, artistiche e di intrattenimento
Associazioni religiose, politiche o secolari
Ricerca e sviluppo
Commercio di beni di consumo
Analisi, tecniche, fisiche e chimiche
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Privato con il nome Silvio Inderbitzin
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Silvio Inderbitzin
Numero di pubblicazione: HR02-1006085951, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Exentis Group AG, in Stetten (AG), CHE-374.997.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2024, Publ. 1006066613).
Statutenänderung:
08.07.2024.
Aktienkapital neu:
CHF 1'775'830.00 [bisher: CHF 1'774'161.80].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'775'830.00 [bisher: CHF 1'774'161.80].
Aktien neu:
17'758'300 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 17'741'618 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Michael Eric, von Zollikon, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Inderbitzin, Dr. Silvio, von Morschach, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1006080757, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Galvita AG, in Basel, CHE-274.883.115, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2024, Publ. 1006043922).
Statutenänderung:
03.07.2024.
Aktienkapital neu:
CHF 145'363.00 [bisher: CHF 125'555.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 145'363.00 [bisher: CHF 125'555.00].
Aktien neu:
145'363 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 125'555 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb Kapitalband.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Inderbitzin, Silvio, von Morschach, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krähenmann, Beat, von Binningen, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Marc, von Trubschachen und amerikanischer Staatsangehöriger, in Hilterfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005952596, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Just Finance AG, in Walzenhausen, CHE-114.347.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2020, Publ. 1005054957).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guhl, Elke, deutsche Staatsangehörige, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Inderbitzin, Silvio, von Morschach, in St. Niklausen LU (Horw), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.