Giuseppe Impiombato
residente a Olten, da Italia Mandati attuali: h s o haustech GmbH in Liquidation Persone correlate: Andreas Ott, Peter Graber Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Giuseppe Impiombato", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Giuseppe Impiombato"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Giuseppe Impiombato", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Giuseppe Impiombato"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Giuseppe Impiombato
Persone con il nome Giuseppe Impiombato lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Altra attività edilizia
Privato con il nome Giuseppe Impiombato
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Giuseppe Impiombato
Numero di pubblicazione: 1725985, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
ARTESTILE GmbH, in Olten, CHE-109.385.273, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 221 vom 12.11.2010, S. 16, Publ. 5891872).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Impiombato, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Olten, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Impiombato, Sibylle, von Escholzmatt, in Olten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numero di pubblicazione: 1494079, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
h s o haustech GmbH, in Olten, CHE-114.134.883, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 57 vom 25.03.2008, S. 12, Publ. 4397868).
Statutenänderung:
02.05.2014.
Sitz neu:
Trimbach.
Domizil neu:
Industriestrasse 19, 4632 Trimbach.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder durch E-Mail. [gestrichen: Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vrban, Daniel, von Rümligen, in Dulliken, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graber, Peter, von Uerkheim, in Muttenz, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Impiombato, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Olten, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Ott, Andreas, von Brittnau, in Uerkheim, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4397868, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
h s o haustech GmbH, in Olten, CH-241.4.007.377-4, Klarastrasse 7, 4600 Olten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.03.2008.
Zweck:
Projektierung, Erstellung und Unterhalt von Installationen der Haustechnik und ähnlichen Anlagen. Kann sich an anderen Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Geschäftsbereich beteiligen, solche Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte durchführen und tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind, ferner Patente, Lizenzen etc. erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und Liegenschaften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 14.03.2008 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Impiombato, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Olten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Vrban, Daniel, von Rümligen, in Dulliken, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen von je CHF 1'000.--.