Sandro Rinaldo Imperiali
residente a Oberwil b. Büren, da Oberwil bei Büren Mandati attuali: Marco Imperiali Transport + Kieswerk AG Persone correlate: Marco Eduard Imperiali, Aldo Imperiali Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sandro Rinaldo Imperiali", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sandro Rinaldo Imperiali"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sandro Rinaldo Imperiali", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sandro Rinaldo Imperiali"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Sandro Rinaldo Imperiali
Persone con il nome Sandro Rinaldo Imperiali lavorano in questi rami economici
Trasporto di persone e merci su strada
Trasporto di persone e merci su strada
Privato con il nome Sandro Rinaldo Imperiali
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Sandro Rinaldo Imperiali
Numero di pubblicazione: HR02-1004986879, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Marco Imperiali Transport + Kieswerk AG, in Oberwil bei Büren, CHE-349.604.956, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2015, S.0, Publ. 1970971).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imperiali, Aldo, von Oberwil bei Büren, in Oberwil b. Büren (Oberwil bei Büren), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Imperiali, Sandro Rinaldo, von Oberwil bei Büren, in Oberwil b. Büren (Oberwil bei Büren), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Imperiali, Marco Eduard, von Oberwil bei Büren, in Oberwil b. Büren (Oberwil bei Büren), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1565545, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Marco Imperiali Transport + Kieswerk AG, in Oberwil bei Büren, CHE-349.604.956, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2012, Publ. 6798662).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grossenbacher, Samuel, von Trachselwald, in Hindelbank, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imperiali, Sandro Rinaldo, von Oberwil bei Büren, in Oberwil bei Büren, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Imperiali, Aldo, von Oberwil bei Büren, in Oberwil bei Büren, mit Einzelunterschrift;
Altra Treuhand AG (CHE-108.133.958), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Altra Treuhand AG (CH-035.3.002.050-8)].
Zweigniederlassung neu:
[gestrichen: Biezwil (CH-244.9.000.003-4)].Biezwil (CHE-480.298.506).
Numero di pubblicazione: 6751996, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Marco Imperiali Transport + Kieswerk AG, in Oberwil bei Büren, CH-036.3.054.324-0, Möösli 14, 3298 Oberwil bei Büren, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.06.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Transportgeschäftes, Betrieb von Kieswerken und Betonfabrikation, Abbau von Bodenschätzen aller Art sowie Handel mit Waren aller Art. Sie kann sämtliche Dienstleistungen erbringen, die im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 250'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 250'000.00.
Aktien:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 25.06.2012 und Inventar per 31.12.2011 Aktiven von CHF 2'153'338.37 und Fremdkapital von CHF 1'865'379.59 des Einzelunternehmens 'Macro Eduard Imperiali', in Oberwil bei Büren (CH-073.1.007.684-2), wofür 250 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 37'958.78 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Imperiali, Marco Eduard, von Oberwil bei Büren, in Oberwil bei Büren, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Grossenbacher, Samuel, von Trachselwald, in Hindelbank, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imperiali, Sandro Rinaldo, von Oberwil bei Büren, in Oberwil bei Büren, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Altra Treuhand AG (CH-035.3.002.050-8), in Bern, Revisionsstelle.