Esther Imfeld
residente a Lungern, da Lungern Mandati attuali: Pfarrkirchenstiftung der römisch-katholischen Kirchgemeinde Lungern, Pfrundstiftung der römisch-katholischen Kirchgemeinde Lungern Persone correlate: Yvonne Halter-Bühlmann, Eduard Imfeld-Sigrist, Eduard Imfeld-Sigrist e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Esther Imfeld", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Esther Imfeld"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Esther Imfeld", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Esther Imfeld"
|
|
Esther Imfeld
residente a Luzern, da Lungern Mandati attuali: RONA Immobilien AG Persone correlate: Roland Näpflin, Irene Stadelmann Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Esther Imfeld", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Esther Imfeld"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Esther Imfeld", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Esther Imfeld"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Esther Imfeld
Persone con il nome Esther Imfeld lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Altro commercio con prodotti diversi
Associazioni religiose, politiche o secolari
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Esther Imfeld
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Esther Imfeld
Numero di pubblicazione: HR02-1005391014, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Amplifon AG, in Baar, CHE-102.180.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2020, Publ. 1004992257).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imfeld, Esther, von Adligenswil, in Luzern, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004803877, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Amplifon AG, in Baar, CHE-102.180.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2019, Publ. 1004619840).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imfeld, Esther, von Adligenswil, in Luzern, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pillonel, Richard, von Lully (FR), in Morges, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weber, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5684840, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
RONA Immobilien AG, in Luzern, CH-100.3.787.819-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2007, S. 13, Publ. 4002488).
Statutenänderung:
14.06.2010.
Zweck neu:
Handel mit Erdölprodukten;
Ausführung von Warentransporten;
Vermietung von Fahrzeugen für Transporte und Güterumschlag;
Verwaltung von und Handel mit Immobilien;
Beteiligungen;
Kauf oder Verkauf, Miete oder Pacht von Grundstücken. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 14.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cura Treuhand AG, in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imfeld, Esther, von Lungern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kriens].