Christian Imboden
residente a Ringgenberg, da Ringgenberg (BE) Mandati attuali: Christian Imboden, Sägerei + Zimmerei, Holzhandlung und Bauplanung Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Imboden", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Imboden"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Imboden", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Imboden"
|
|
Dr. Christian Imboden
residente a Zollikofen, da Unterseen Mandati attuali: Privatklinik Wyss AG Persone correlate: Alexander Schmid, Magnus Ulrich Oetiker, Annamaria Müller e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Christian Imboden", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Christian Imboden"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Christian Imboden", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Christian Imboden"
|
|
Christian Imboden
residente a Raron, da Raron Mandati attuali: tritec AG Persone correlate: Matthias Küng, Marc Vögeli, Miriam Häberli e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Imboden", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Imboden"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Imboden", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Imboden"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christian Imboden
Persone con il nome Christian Imboden lavorano in questi rami economici
Carpenteria, coprietto e construzione in legno
Esercizio di ospedali
Altra attività edilizia
Carpenteria, coprietto e construzione in legno
Esercizio di ospedali
Altra attività edilizia
Privato con il nome Christian Imboden
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christian Imboden
Numero di pubblicazione: HR02-1006050286, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
tritec AG, in Steg-Hohtenn, CHE-115.271.376, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 11.04.2024, Publ. 1006006945).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Alectron AG, in Ruswil (CHE-114.626.040), gemäss Fusionsvertrag vom 27.03.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 4'370'619.75 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'224'987.62 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kronig, Alessandro, von Zermatt, in Brig-Glis, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung oder des Verwaltungsrates.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imboden, Christian, von Raron, in Raron, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung oder des Verwaltungsrates;
Küng, Matthias, von Krauchthal, in Naters, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung oder des Verwaltungsrates;
Vögeli, Marc, von Fraubrunnen, in Ipsach, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung oder des Verwaltungsrates.
Numero di pubblicazione: 3257343, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Holzprofi Zermatt AG, in Zermatt, CHE-366.596.826, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2013, Publ. 7122766).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imboden, Christian Stefan, von St. Niklaus, in Zermatt, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Imboden, Christian, einziges Mitglied mit Einzelunterschrift];
Imboden-Imboden, Susanne, von St. Niklaus, in Zermatt, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3257341, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Holzprofi RenoSan GmbH, in Zermatt, CHE-113.824.413, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2013, Publ. 7122768).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imboden, Christian Stefan, von St. Niklaus, in Zermatt, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Imboden, Christian, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Imboden-Imboden, Susanne, von St. Niklaus, in Zermatt, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.