Dr. med. Anton Huwyler
residente a Feusisberg, da Mühlau Mandati attuali: Sissy-Immo AG, Pyramis Verlag AG e di più Persone correlate: Hildegard Anna Zobrist-Braun, Hildegard Anna Zobrist-Braun, Michael Christian Huwyler e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. med. Anton Huwyler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. med. Anton Huwyler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. med. Anton Huwyler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. med. Anton Huwyler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Anton Huwyler
Persone con il nome Anton Huwyler lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Esercizio di una società partecipate
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Altro commercio con prodotti diversi
Commercio di beni di consumo
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Esercizio delle studi medici e dentistici
Fabbricazione di pane e prodotti da forno
Compravendita di immobili propri
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Esercizio di una società partecipate
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Altro commercio con prodotti diversi
Commercio di beni di consumo
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Esercizio delle studi medici e dentistici
Fabbricazione di pane e prodotti da forno
Privato con il nome Anton Huwyler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Anton Huwyler
Numero di pubblicazione: HR02-1006005674, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
YTM - Immobilien AG, bisher in Cham, CHE-115.069.857, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2020, Publ. 1005012732).
Statutenänderung:
22.03.2024.
Sitz neu:
Oberentfelden.
Domizil neu:
Ausserfeldstrasse 9, 5036 Oberentfelden.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf von Grundstücken, Immobilienleasing, Miete und Vermietung von Wohnungen, Geschäftslokalen und Liegenschaften, die Verwaltung von Liegenschaften und Grundstücken und alle damit zusammenhängenden Rechtsgeschäfte und Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, welche mit dem Zweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen ähnlicher Art beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huwyler, Dr. Anton, von Mühlau, in Hagendorn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Huwyler, Michael, von Mühlau, in Dietlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huwyler, Yanik, von Mühlau, in Oberentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wohlen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR01-1005827591, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Sissy-Immo AG, in Feusisberg, CHE-411.969.456, Etzelstrasse 20, 8834 Schindellegi, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.03.2023. 23.06.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt, im Rahmen von Verwaltungsmandaten, die Erbringung von professionellen und fachkundigen Beratungen, Dienstleistungen bei Vermietung und/oder Miete betr. Unterhalt von Liegenschaften, Wohnungen, Garagen und Geschäftsräumlichkeiten sowie im Rahmen eines Vermittlungsmandats als Immobilienmaklerin professionelle Dienstleistungen betreffend Kauf und Verkauf von Liegenschaften, Wohnungen, Garagen, Werkstatt und Geschäftsräumlichkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften und Dritter abgeben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 24.03.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Huwyler, Dr. Anton, von Mühlau, in Feusisberg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Zobrist, Hildegard Anna, von Hendschiken, in Feusisberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004984436, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Pyramis Verlag AG, in Bettwil, CHE-111.778.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2014, S.0, Publ. 1626931).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fröhli, Priska, von Villmergen und Oberlunkhofen, in Villmergen, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huwyler, Dr. Anton, von Mühlau, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Zobrist, Hildegard, von Hendschiken, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.