Aluis Maurus Huonder
residente a Disentis/Mustér, da Disentis/Mustér Mandati attuali: Sut Gliendas SA, aluis huonder architect fh sia sa Persone correlate: Damian Aurelio Sac, Iso Samuel Mazzetta, Edwin Deflorin-Rainalter e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Aluis Maurus Huonder", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Aluis Maurus Huonder"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Aluis Maurus Huonder", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Aluis Maurus Huonder"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Aluis Maurus Huonder
Persone con il nome Aluis Maurus Huonder lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Uffici di architettura e ingegneria
Compravendita di immobili propri
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Aluis Maurus Huonder
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Aluis Maurus Huonder
Numero di pubblicazione: HR02-1005402409, Ufficio del registro di commercio Grigioni
huonder bisquolm architects sa, in Disentis/Mustér, CHE-307.068.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2017, Publ. 3899533).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huonder, Aluis, von Disentis/Mustér, in Disentis/Mustér, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lozza, Pauli, von Disentis/Mustér, in Disentis/Mustér, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3899533, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
huonder bisquolm architects sa, in Disentis/Mustér, CHE-307.068.377, Via da scola 18, 7180 Disentis/Mustér, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.11.2017.
Zweck:
Der Betrieb eines Architekturbüros sowie der Kauf, Verkauf, die Vermietung und Verwaltung von Liegenschaften im In- und Ausland, die Überbauung von Grundstücken, die Beratung beim Erwerb, Halten, Verwalten und Verkauf von Beteiligungen sowie allgemeine Beratungen im Immobiliensektor;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder Email.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 22.11.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Huonder, Aluis, von Disentis/Mustér, in Disentis/Mustér, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Bisquolm, Simon, von Disentis/Mustér, in Disentis/Mustér, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2521939, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Sut Gliendas SA, in Disentis/Mustér, CHE-354.034.674, c/o Durschei Fiduziaria SA, Via Alpsu 8, 7180 Disentis/Mustér, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.11.2015, 01.12.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf, die Vermietung und Verwaltung von Liegenschaften im In- und Ausland, die Überbauung von Grundstücken, die Beratung beim Erwerb, Halten, Verwalten und Verkauf von Beteiligungen sowie allgemeine Beratungen im Immobiliensektor;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 160'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 160'000.00.
Aktien:
160 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen schriftlich mit einfachem Brief oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 24.11.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Deflorin, Michèl, von Disentis/Mustér, in Bonaduz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Durschei, Edgar, von Disentis/Mustér, in Segnas (Disentis/Mustér), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böhler, Heinrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Schwarzach (AT), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Deflorin, Edwin, von Disentis/Mustér, in Segnas (Disentis/Mustér), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mazzetta, Iso, von Trun, in Disentis/Mustér, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huonder, Aluis Maurus, von Disentis/Mustér, in Disentis/Mustér, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sac, Damian, von Disentis/Mustér, in Disentis/Mustér, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.