David Hugi
residente a Schwarzenbach, da Wald (BE) Mandati attuali: BRIGHT ENTERTAINMENT AG, KMU.rocks e di più Persone correlate: Markus Walder, Christian Paul Jakob Studer, Manuel Thaler e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "David Hugi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "David Hugi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "David Hugi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "David Hugi"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome David Hugi
Persone con il nome David Hugi lavorano in questi rami economici
Organizzatori di fiere, mostre e congressi
Associazioni religiose, politiche o secolari
Fornitura di servizi di elaborazione dati e hosting
Servizi pubblicità
Organizzatori di fiere, mostre e congressi
Associazioni religiose, politiche o secolari
Fornitura di servizi di elaborazione dati e hosting
Servizi pubblicità
Privato con il nome David Hugi
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: David Hugi
Numero di pubblicazione: HR02-1005283930, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Raiffeisen Unternehmerzentrum AG, in Gossau (SG), CHE-168.786.012, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2021, Publ. 1005233910).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Conrad, Nicole, von Pully, in Aran (Bourg-en-Lavaux), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hugi, David, von Wald BE, in Schwarzenbach SG (Jonschwil), mit Kollektivprokura zu zweien.
Zweigniederlassung neu:
[gestrichen: Yverdon-les-Bains (CHE-487.733.779)]. [Berichtigung zu TR 5873 vom 26.06.2018 aufgrund Doppeleintragung der Zweigniederlassung in Yverdon-les-Bains].
Numero di pubblicazione: 2783897, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Raiffeisen Unternehmerzentrum AG, in Gossau SG, CHE-168.786.012, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2015, Publ. 2534789).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grosjean, Louis, von La Chaux-de-Fonds, in Bühler, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Osterwalder-Gehrer, Bettina Nadja, von Waldkirch, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peter, Sabine, von Winterthur, in Gossau SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schönenberger, Christoph Alois, von Kirchberg SG, in Unterägeri, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Troxler, Daniel Werner, von Luzern, in Meggen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Petra, von Niederhasli, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sandmeier, Philipp, von Egliswil, in Wolfertswil (Degersheim), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gloor, Adrian, von Lenzburg, in Lonay, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gülünay, Jakob, von Urnäsch, in Urnäsch, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hugi, David, von Wald BE, in Schwarzenbach SG (Jonschwil), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tanner, Thomas, von Heiden, in Weinfelden, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bertschi, Ibi Catherine, von Oetwil am See und Dürrenäsch, in Eschenz, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Numero di pubblicazione: 1539889, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Raiffeisen Unternehmerzentrum AG, in St. Gallen, CHE-168.786.012, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2014, Publ. 1270645).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grosjean, Louis, von La Chaux-de-Fonds, in Bühler, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hugi, David, von Wald BE, in Schwarzenbach SG (Jonschwil), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Osterwalder-Gehrer, Bettina Nadja, von Waldkirch, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peter, Sabine, von Winterthur, in Gossau SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner, Thomas, von Heiden, in Weinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.