Urs Hugentobler
residente a Zürich, da Zürich e Uzwil Mandati attuali: Individuum Patricia Waser + Partner, Info Pro Consulting, Hugentobler + Partner Persone correlate: Patricia Waser, Patricia Waser Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Hugentobler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Hugentobler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Hugentobler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Hugentobler"
|
|
Urs Hugentobler
residente a Lindau, da Amlikon-Bissegg Mandati attuali: Genossenschaft 'Chrummenacher', Lindau Persone correlate: Daniel Jemric, Sarah Martina Wohlgemuth-Rüdin, Katharina Wolfensberger Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Hugentobler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Hugentobler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Hugentobler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Hugentobler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Urs Hugentobler
Persone con il nome Urs Hugentobler lavorano in questi rami economici
Altri servizi sociali
Altre servici in educazione
Compravendita di immobili propri
Altri servizi sociali
Altre servici in educazione
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Urs Hugentobler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Urs Hugentobler
Numero di pubblicazione: HR02-1005356825, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Hugentobler Engineering GmbH, in Wigoltingen, CHE-109.302.459, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2013, S.0, Publ. 7208134).
Firma neu:
Hugentobler Engineering GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Eggrainstrasse 3, 8556 Wigoltingen. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.12.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hugentobler, Urs, von Wigoltingen, in Wigoltingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2147583, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Belimed Sauter AG, in Sulgen, CHE-102.132.653, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 17.11.2014, Publ. 1825661).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reber, Beat, von Linden, in Moosseedorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hugentobler, Urs, von Amlikon-Bissegg, in Sitterdorf (Zihlschlacht-Sitterdorf), mit Kollektivprokura zu zweien;
Wachter, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Bottighofen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmid, Stefan, von Ittigen, in Moosseedorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1297515, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
H. & H. Bauschreinerei GmbH, in Gachnang, CHE-107.627.933, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2009, S. 23, Publ. 5411932).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hugentobler, Urs, von Amlikon-Bissegg, in Islikon (Gachnang), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hugentobler, Fritz, von Amlikon-Bissegg, in Gachnang, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hugentobler, Marlise, von Amlikon-Bissegg, in Gachnang, mit Einzelunterschrift.