Elsa Hugentobler
residente a Dachsen, da Dachsen Mandati attuali: Stiftung Historische Waffensammlung der SIG Persone correlate: Michel Charles Rubli, Eduard Brodbeck Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Elsa Hugentobler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Elsa Hugentobler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Elsa Hugentobler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Elsa Hugentobler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Elsa Hugentobler
Persone con il nome Elsa Hugentobler lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Elsa Hugentobler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Elsa Hugentobler
Numero di pubblicazione: 4103011, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
SIG Gemeinnützige Stiftung, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-109.709.163, Stiftung (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2017, Publ. 3363813).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hugentobler, Elsa, von Dachsen, in Dachsen, mit Unterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jung, Gaby, von Pfyn, in Dachsen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2457133, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
LOGO! GmbH Werbung und Kommunikation, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-105.384.062, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2009, S. 22, Publ. 5101196).
Firma neu:
LOGO! GmbH Werbung und Kommunikation in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil, c/o Josef Hugentobler, Fähreweg 2, 8447 Dachsen. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.10.2015 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hugentobler, Elsa, von Dachsen, in Dachsen, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hugentobler, Josef, von Braunau, in Dachsen, Geschäftsführer und Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Geschäftsführer und Gesellschafter mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6546824, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Stiftung Historische Waffensammlung der SIG, in Neuhausen am Rheinfall, CH-290.7.016.010-7, Stiftung (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2010, S. 16, Publ. 5576910).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Rolf, von Buchholterberg, in Dachsen, Präsident des Stiftungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Burkhardt, Thomas, von Basadingen-Schlattingen, in Schlattingen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Unterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rubli, Michel, von Dachsen, in Stetten SH, Präsident des Stiftungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Hugentobler, Elsa, von Dachsen, in Dachsen, Mitglied des Stiftungsrates und Geschäftsführerin, mit Unterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin mit Unterschrift zu zweien].