Lukas Hug
residente a Unterseen, da Ramsen Mandati attuali: BEO Wald & Holz GmbH, X-Harvester AG e di più Persone correlate: Andreas Adolf Ritschard, Marie Louise Stefanie Lehmann-Steuri, René Heinz von Allmen e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Lukas Hug", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Lukas Hug"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Lukas Hug", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Lukas Hug"
|
|
Lukas Hug
residente a Donat, da Luzern Mandati attuali: Laresch GmbH Persone correlate: Marianne Peyer Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Lukas Hug", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Lukas Hug"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Lukas Hug", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Lukas Hug"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Lukas Hug
Persone con il nome Lukas Hug lavorano in questi rami economici
Coltivazione di bosco
Intermediari commerciali in vari settori
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Coltivazione di bosco
Intermediari commerciali in vari settori
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Privato con il nome Lukas Hug
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Lukas Hug
Numero di pubblicazione: HR02-1005822753, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
BE Netz AG, in Luzern, CHE-110.498.323, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2023, Publ. 1005701827).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Unternährer Kottmann, Esther, von Luzern und Schenkon, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Roth, Stephan, von Burgdorf, in Emmen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Summermatter, Samuel, von St. Niklaus, in Burg (AG), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brönnimann, Christoph, von Wald (BE), in Kirchdorf (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bossert, Christian, von Sursee, in Sursee, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fries, Marcel, von Luzern, in Oberkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, Lukas Stefan, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenni Nietlispach, Michelle, von Beinwil (Freiamt), in Risch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pellet, Simon, von Mont-Vully, in Unterägeri, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005553002, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BALSIGER-AMMON-FONDS, in Bern, CHE-109.676.635, Stiftung (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2022, Publ. 1005550223).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Lukas, von Ramsen, in Unterseen, Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005550515, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Verein Robi-Spiel-Aktionen Basel, in Basel, CHE-113.941.390, Verein (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2021, Publ. 1005198566).
Statutenänderung:
24.05.2022.
Domizil neu:
Kasernenhof 10, 4058 Basel. [Bei der Statutenänderung haben die publikationspflichtigen Tatsachen keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jansen, Daniel, von Frenkendorf, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauener, Andreas, von Lauterbrunnen, in Pratteln, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Tamino David, von Lauperswil, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Lukas Christoph, von Basel, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Burckhardt, Dr. Jenny Helene, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Diouf, Aline Ursula, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruckstuhl, Manuel, von Braunau, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüthrich, Andrea Maria, von Trub, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fiechter, Marlen, von Zunzgen, in Diepflingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vonarburg Burkhard, Pia, von Basel, in Ziefen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.