Hans-Rudolf Hug
residente a Lostorf, da Trimbach e Gunzgen Mandati attuali: Paritätische Pensionskasse der R. Nussbaum AG, Olten Persone correlate: Norbert Strub, Petra Childs, Patrik Zeiter e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hans-Rudolf Hug", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hans-Rudolf Hug"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hans-Rudolf Hug", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hans-Rudolf Hug"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Hans-Rudolf Hug
Persone con il nome Hans-Rudolf Hug lavorano in questi rami economici
Esercizio di una casse pensioni
Esercizio di una casse pensioni
Privato con il nome Hans-Rudolf Hug
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Hans-Rudolf Hug
Numero di pubblicazione: 1996145, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
on top AG, in Rüti ZH, CHE-108.636.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2009, S. 30, Publ. 5006328).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hürlimann, Erwin Ernst, von Hombrechtikon, in Fahrwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hug, Hans Rudolf, von Aedermannsdorf, in Elgg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1005067, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Avionitec AG, in Kloten, CH-020.3.902.231-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2010, S. 26, Publ. 5493714).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Hans-Rudolf, von Zollikon, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Surber, Esther, von Zürich und Andelfingen, in Winterthur, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
on top AG, in Rüti ZH, Fägswilerstrasse 45, 8630 Rüti ZH, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.05.1997, 17.06.1997.
Zweck:
Handel mit Fliegereiartikeln und Flugzubehör, Organisation von Reisen und Aktivitäten im Flugbereich, Vermittlung von Aviatikgeschäften;
Erwerben, Ver-werten und Verwalten von Schutzrechten aller Art;
Beteiligungen an Tochtergesellschaften und Drittunternehmen sowie Organisation und Halten von Betriebstätten im In- und Ausland für eigene und fremde Rechnung;
Entwicklung, Kauf, Verkauf, Finanzierung, Halten, Verwaltung, Verwertung sowie Vermittlung von Aviatikgeschäften, Rechten und Vermögenswerten aller Art im In- und Ausland für eigene und fremde Rechnung.
Aktienkapital:
CHF100'000.¬.
Liberierung Aktienkapital:
CHF100'000.¬.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF100.¬.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen brieflich oder telegrafisch, sofern gesetzlich vorgeschrieben überdies durch Publikation im SHAB.
Eingetragene Personen:
Oberholzer, Katharina, von Wald ZH, in Rüti ZH, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Hürlimann, Erwin Ernst, von Hombrechtikon, in Fahrwangen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Hug, Hans Rudolf, von Aedermannsdorf, in Elgg, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bernet, Rolf, von Jona und Mosnang, in Jona, Revisionsstelle.