Jasmin Hürbin
residente a Beatenberg, da Zuzgen Mandati attuali: Permcos GmbH, DEGGBIN HOLDING AG Persone correlate: David Eggler, David Eggler Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jasmin Hürbin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jasmin Hürbin"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jasmin Hürbin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jasmin Hürbin"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jasmin Hürbin
Persone con il nome Jasmin Hürbin lavorano in questi rami economici
Commercio di beni di consumo
Esercizio di una società partecipate
Commercio di beni di consumo
Esercizio di una società partecipate
Privato con il nome Jasmin Hürbin
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jasmin Hürbin
Numero di pubblicazione: HR02-1005767893, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Permcos GmbH, bisher in Stein (AG), CHE-108.428.365, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 02.02.2015, Publ. 1964041).
Statutenänderung:
30.05.2023.
Sitz neu:
Interlaken.
Domizil neu:
Rosenstrasse 2, 3800 Interlaken.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit pharmazeutischen und kosmetischen Produkten. Die Gesellschaft kann sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen, solche übernehmen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Liegenschaften erwerben, verwalten oder veräussern. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, ihren Zweck direkt oder indirekt zu fördern.
Vinkulierung neu:
[Die Bestimmung über die vom Gesetz abweichenden Abtretungsmodalitäten der Stammanteile ist aus den Statuten gestrichen worden.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
DEGGBIN HOLDING AG (CHE-148.732.881), in Interlaken, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Sisseln AG (Sisseln)];
Eggler, David, von Brienz (BE), in Beatenberg, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Sisseln AG (Sisseln)];
Hürbin, Jasmin, von Zuzgen, in Beatenberg, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Sisseln AG (Sisseln)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005767878, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
DEGGBIN HOLDING AG, bisher in Stein (AG), CHE-148.732.881, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2019, Publ. 1004653888).
Statutenänderung:
30.05.2023.
Sitz neu:
Interlaken.
Domizil neu:
Rosenstrasse 2, 3800 Interlaken.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen von Unternehmen im In- und Ausland und alle übrigen Funktionen, die in den weitgefassten Geschäftsbereich einer Holdinggesellschaft fallen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürbin, Jasmin, von Zuzgen, in Beatenberg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sisseln AG (Sisseln)];
Eggler, David, von Brienz (BE), in Beatenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sisseln AG (Sisseln)].
Numero di pubblicazione: 1940761, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Permcos GmbH, in Arisdorf, CHE-108.428.365, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2014, Publ. 1859909).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ziltener, Doris, von Schübelbach, in Arisdorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ziltener, Michael, von Schübelbach, in Arisdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
DEGGBIN HOLDING AG (CHE-148.732.881), in Sisseln, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Eggler, David, von Brienz BE, in Sisseln, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Hürbin, Jasmin, von Zuzgen, in Sisseln, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.