Sandra Hügli-Jost
residente a Forch, da Wynigen e Brislach Mandati attuali: Gustav Zollinger-Stiftung, polsan AG Persone correlate: Claudius Holinski, Jill Zimmermann, Eveline Reiners-Wettstein e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sandra Hügli-Jost", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sandra Hügli-Jost"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sandra Hügli-Jost", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sandra Hügli-Jost"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Sandra Hügli-Jost
Persone con il nome Sandra Hügli-Jost lavorano in questi rami economici
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Altre libere professioni
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Altre libere professioni
Privato con il nome Sandra Hügli-Jost
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Sandra Hügli-Jost
Numero di pubblicazione: HR02-1006093417, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gustav Zollinger-Stiftung, in Maur, CHE-103.958.472, Stiftung (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2023, Publ. 1005790699).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hügli-Jost, Sandra, von Brislach, in Maur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005868328, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pro Infirmis, in Zürich, CHE-103.189.584, Verein (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2022, Publ. 1005439389).
Statutenänderung:
23.06.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bringhen, Jean-Pierre, von Visp, in Visp, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hügli-Jost, Sandra, von Wynigen, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Künzle, Hans, von Nürensdorf, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leemann, Manuela Margerita, von Winterthur, in Zug, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lohr, Christian Beat, von Kreuzlingen, in Kreuzlingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sadis, Laura, von Lugano, in Lugano, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bertoli, Manuele Giorgio, von Novaggio, in Losone, Co-Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pedergnana, Pearl, von Winterthur, in Winterthur, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Previtali, Adriano, von Calanca, in Roveredo (GR), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Arvigo, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Boillat, Patricia Suzanne, von Le Bémont (JU), in Delémont, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sagi-Kiss, Matyas Attila, von Reiden, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schena, Luana, von Quarten, in Schaffhausen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Späth, Elvira Brigitte, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005304721, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Entlastungsdienst Schweiz - Kanton Zürich, in Zürich, CHE-109.163.376, Verein (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2019, Publ. 1004690076).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hügli-Jost, Sandra, von Wynigen, in Maur, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer-Burkart, Dorothea, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mc Cammon, Rita , von Küssnacht (SZ), in Winterthur, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Fehlmann, Christa, von Horgen, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rom, Samuel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.