Peter Hügi
residente a Ettiswil, da Schötz Mandati attuali: Hügi + Gisiger AG Baugeschäft in Liquidation Persone correlate: Leo Gisiger Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Hügi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Hügi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Hügi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Hügi"
|
|
Peter Hügi
residente a Bergdietikon, da Niederbipp Mandati attuali: Hügi Architekten AG Persone correlate: Norbert Sonderegger, Arthur Hügi Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Hügi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Hügi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Hügi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Hügi"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Peter Hügi
Persone con il nome Peter Hügi lavorano in questi rami economici
Construzione del soprassuolo
Uffici di architettura e ingegneria
Construzione del soprassuolo
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Peter Hügi
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Peter Hügi
Numero di pubblicazione: HR02-1005971464, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Hügi + Gisiger AG Baugeschäft, in Ettiswil, CHE-106.266.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2009, S.12, Publ. 4890980).
Firma neu:
Hügi + Gisiger AG Baugeschäft in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 21.02.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hügi, Peter, von Schötz, in Ettiswil, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004646710, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hügi Sport AG, in Biel/Bienne, CHE-108.008.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2016, Publ. 2677329).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hügi, Peter, von Roggwil BE, in Studen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hügi-Tacchella, Zita, von Roggwil BE, in Meinisberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fröhling, Marcel, von Walzenhausen, in Detligen (Radelfingen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fröhling, Maja Andrea, von Worb, in Detligen (Radelfingen), mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 992091, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hügi Sport AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.006.247-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 31.10.2008, S. 3, Publ. 4714576).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hügi, Peter, von Roggwil BE, in Studen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].