Manuela Hügi
residente a Nebikon, da Guggisberg Mandati attuali: Hügi Energy AG, Hügi AG Persone correlate: Toni Hügi, Anton Hügi, Toni Hügi e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Manuela Hügi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Manuela Hügi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Manuela Hügi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Manuela Hügi"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Manuela Hügi
Persone con il nome Manuela Hügi lavorano in questi rami economici
Produzione e fornitura di energia elettrica
Commercio di materie prime agricole e animali
Produzione e fornitura di energia elettrica
Commercio di materie prime agricole e animali
Privato con il nome Manuela Hügi
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Manuela Hügi
Numero di pubblicazione: HR02-1006025398, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
PGF Schweine AG, in Nebikon, CHE-115.992.145, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2016, Publ. 2805143).
Statutenänderung:
30.04.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Zucht und Mast sowie den An- und Verkauf von Tieren und Waren aller Art, insbesondere aber den Handel mit Schweinen. Sie bezweckt zudem die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Administration und Marketing, insbesondere in der Tierzucht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Insbesondere kann sie Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für mittelbare und unmittelbare Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann ebenfalls direkt oder indirekt mit ihr verbundenen Gesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und Sicherheiten aller Art stellen. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hügi, Manuela, von Guggisberg, in Nebikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hügi, Anton, von Nebikon, in Nebikon, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hügi, Toni, von Nebikon und Schötz, in Nebikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Nebikon und Schötz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Wolf, Hans Peter, von Rothenburg, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Adrian Anton, von Nottwil, in Nottwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wandeler, Beat, von Nottwil, in Nottwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005854386, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
P. Kaderli GmbH, in Nebikon, CHE-108.719.360, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2016, Publ. 2791771).
Statutenänderung:
29.09.2023.
Firma neu:
Fischerparadies Willisau GmbH.
Sitz neu:
Willisau.
Domizil neu:
Mühletal 1, 6130 Willisau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Zucht von Speisefischen in der Schweiz und deren Vermarktung. Ausserdem kann die Gesellschaft einen oder mehrere Angelseen betreiben und damit verbundene Tourismusaktivitäten anbieten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften, Minderheitsbeteiligungen und Dritte eingehen. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder elektronische Medien. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hügi, Manuela, von Guggisberg, in Nebikon, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Hügi, Anton, von Nebikon, in Nebikon, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hügi, Toni, von Nebikon, in Nebikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Metz, Michele, von Malters, in Malters, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 2805135, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Hügi Energy AG, in Nebikon, CHE-191.579.801, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2012, Publ. 6668360).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hügi, Toni, von Nebikon und Schötz, in Nebikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Hügi, Manuela, von Guggisberg, in Nebikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hügi, Anton, von Nebikon, in Nebikon, mit Einzelunterschrift.