Rolf Hubli
residente a Zollikon, da Unterägeri e Zollikon Mandati attuali: Iberina Holding AG in Liquidation, Green Pelican GmbH in Liquidation e di più Persone correlate: Reto Bernhard, Rolf Robert Zimmermann, Heidemarie Maria Zimmermann-Zinkl e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rolf Hubli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rolf Hubli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rolf Hubli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rolf Hubli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Rolf Hubli
Persone con il nome Rolf Hubli lavorano in questi rami economici
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Commercio di beni di consumo
Servizi per banche e istituti di credito
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Servizi fiduciari
Servizi per consulenza manageriale
Fornitura di servizi informatici
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Commercio di beni di consumo
Servizi per banche e istituti di credito
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Servizi fiduciari
Servizi per consulenza manageriale
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Rolf Hubli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Rolf Hubli
Numero di pubblicazione: HR02-1005803638, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Pensionskasse der Saurer-Unternehmungen, in Arbon, CHE-109.778.690, Stiftung (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2020, Publ. 1005046889).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auer, Jacob, von Herisau, in Arbon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Prato, Fabio, italienischer Staatsangehöriger, in Wittenbach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hartmann, Markus, von Altstätten, in Neukirch (Egnach), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scarth, Philip, britischer Staatsangehöriger, in Steinebrunn (Egnach), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hampe, Stephanie, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fröhlich, Benjamin, von Raperswilen, in Winterthur, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Güttingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Clemenz, Daniel, von Stalden (VS), in Raron, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wüst, Pierre, von Oberriet (SG), in Martigny, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hubli, Rolf, von Unteriberg, in Arbon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004530340, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Green Pelican GmbH, in Meilen, CHE-101.927.408, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 115 vom 15.06.2012, Publ. 6719510).
Firma neu:
Green Pelican GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.12.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Rolf Robert, von Zumikon, Küsnacht (ZH) und Appenzell, in Muralto, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: in Zumikon];
Zimmermann-Zinkl, Heidemarie Maria, von Zumikon, Küsnacht (ZH) und Appenzell, in Muralto, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Zumikon];
Hubli, Rolf, von Zollikon, in Zollikon, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4347377, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Longjean GmbH, in Zollikon, CHE-111.724.640, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2009, Publ. 5184980).
Firma neu:
Longjean GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.06.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hubli, Rolf, von Zollikon, in Zollikon, Liquidator, mit Einzelunterschrift.