Mira Hoppe
residente a Egg b. Zürich, da Germania Mandati attuali: Alpine Development Andermatt AG, SP Development II AG e di più Persone correlate: Raphael Krucker, Melina Nadine Marty, Ralf Staub e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Mira Hoppe", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Mira Hoppe"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Mira Hoppe", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Mira Hoppe"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Mira Hoppe
Persone con il nome Mira Hoppe lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Construzione del soprassuolo
Compravendita di immobili propri
Construzione del soprassuolo
Privato con il nome Mira Hoppe
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Mira Hoppe
Numero di pubblicazione: HR02-1005951026, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Alpine Development Andermatt AG, in Andermatt, CHE-160.800.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2020, Publ. 1004814551).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
May, Johannes Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoppe, Mira, deutsche Staatsangehörige, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005779941, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SP Development II AG, in Zürich, CHE-235.547.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2022, Publ. 1005460221). Gemäss Erklärung vom 08.06.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-151.657.932), in Winterthur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoppe, Mira, deutsche Staatsangehörige, in Egg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hugel, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Münger, Emil, von Wohlen bei Bern, in Dietikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005779940, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SP Development I AG, in Zürich, CHE-496.191.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2022, Publ. 1005441655). Gemäss Erklärung vom 08.06.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-151.657.932), in Winterthur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoppe, Mira, deutsche Staatsangehörige, in Egg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hugel, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Münger, Emil, von Wohlen bei Bern, in Dietikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.