Pascal Honold
residente a Zürich, da Eggersriet Mandati attuali: Wenger Vieli AG Persone correlate: Christoph Andrea Schmid, Peter Hafner, Clara Serafina Bodemann-Hinsen e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Pascal Honold", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Pascal Honold"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Pascal Honold", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Pascal Honold"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Pascal Honold
Persone con il nome Pascal Honold lavorano in questi rami economici
Officio di notare e avvocato
Officio di notare e avvocato
Privato con il nome Pascal Honold
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Pascal Honold
Numero di pubblicazione: HR02-1005930079, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Wenger Vieli AG, in Zürich, CHE-100.791.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2023, Publ. 1005650349).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Honold, Pascal, von Eggersriet, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hafner, Peter, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Speck, Beat, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bodemann-Hinsen, Clara Serafina, von Zürich, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004889258, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Global Mountain AG, in Zürich, CHE-385.549.460, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2020, Publ. 1004817670).
Statutenänderung:
08.05.2020.
Domizil neu:
Bärengasse 29, 8001 Zürich.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, welcher an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen auch mit elektronischen Mitteln versendet werden kann.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Honold, Pascal, von Eggersriet, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hill, Sean Christopher, irischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aussser mit Peter Schmid;
Keil, Wolfram, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien ausser mit Mike Özkan;
Schmid, Peter Johannes, von Basadingen-Schlattingen, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien ausser mit Sean Hill;
Özkan, Mike, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien ausser mit Wolfram Keil.
Numero di pubblicazione: HR01-1004817670, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Global Mountain AG (Global Mountain SA) (Global Mountain Ltd), in Zürich, CHE-385.549.460, Färberstrasse 6, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.01.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, das Verwalten und die Veräusserung von Beteiligungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 24.01.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Honold, Pascal, von Eggersriet, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.