Christian Honegger
residente a Bülach, da Wald (ZH) Mandati attuali: UBS Switzerland AG, UBS AG e di più Persone correlate: Marcel Sieber, Corina Christiane Regula Jucker, Thomas Hofstetter e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Honegger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Honegger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Honegger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Honegger"
|
|
Christian Honegger
residente a Dübendorf, da Dürnten e Dübendorf Mandati attuali: HonConsulting GmbH Persone correlate: Erika Bichsel Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Honegger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Honegger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Honegger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Honegger"
|
|
Christian Honegger
residente a Zürich, da Zürich Mandati attuali: Struers GmbH, Willich, Zweigniederlassung Schweiz, Birmensdorf Persone correlate: Hermann Keizers, Volkmar Prill, Steen Arne Jensen Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Honegger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Honegger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Honegger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Honegger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christian Honegger
Persone con il nome Christian Honegger lavorano in questi rami economici
Esercizio delle banche e istituti di credito
Servizi per consulenza manageriale
Commercio con macchine
Esercizio delle banche e istituti di credito
Servizi per consulenza manageriale
Commercio con macchine
Privato con il nome Christian Honegger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christian Honegger
Numero di pubblicazione: 3443297, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ZECASO GmbH, in Zürich, CHE-300.483.338, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2014, Publ. 1544277).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Honegger, Christian, von Dürnten, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Meister, Manuel Yves, von Merishausen, in Weiningen ZH, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liniger-Zeier, Denise Marissa, von Aesch LU, in Kaiserstuhl, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 2467439, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
myskills GmbH, in Wallisellen, CHE-112.483.114, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 57 vom 24.03.2015, Publ. 2059667).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Honegger, Christian, von Wald ZH, in Uster, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Honegger, Michael, von Wald ZH, in Wallisellen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 176 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 116 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 2059667, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
myskills GmbH, in Pfäffikon, CHE-112.483.114, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2011, Publ. 6301564).
Statutenänderung:
16.03.2015.
Sitz neu:
Wallisellen.
Domizil neu:
Rosenbergstrasse 16, 8304 Wallisellen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Honegger, Chantal, von Wald ZH, in Pfäffikon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Honegger, Michael, von Wald ZH, in Wallisellen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 116 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Pfäffikon und mit 76 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Honegger, Christian, von Wald ZH, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Mönchaltorf];
Honegger, Martin, von Wald ZH, in Wetzikon ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Rüti ZH].