Bodo Holm
residente a Horgen, da Flüelen Mandati attuali: Holm Treuhand Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bodo Holm", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bodo Holm"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bodo Holm", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bodo Holm"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Bodo Holm
Persone con il nome Bodo Holm lavorano in questi rami economici
Servizi fiduciari
Servizi fiduciari
Privato con il nome Bodo Holm
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Bodo Holm
Numero di pubblicazione: 3848477, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Microchem AG, in Erlenbach (ZH), CHE-104.587.674, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2014, Publ. 1329763).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vonrufs, Hansjörg Paul, von Erlenbach (ZH), in Erlenbach (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Holm, Bodo, von Flüelen, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hörler, Stefan, von Appenzell, in Brütten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6703866, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Microchem AG, in Erlenbach ZH, CH-020.3.020.884-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 20.10.2009, S. 26, Publ. 5301614).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holm, Bodo, von Flüelen, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5276430, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fairchild Sports Switzerland GmbH (Fairchild Sports Switzerland Sàrl) (Fairchild Sports Switzerland LLC), bisher in Horgen, CH-100.4.028.702-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 154 vom 12.08.2008, S. 21, Publ. 4608406).
Gründungsstatuten:
24.11.2004.
Statutenänderung:
10.09.2009.
Firma neu:
Polo Motorrad Schweiz GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Langnau im Emmental.
Domizil neu:
Schlossstrasse 1, 3550 Langnau im Emmental.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb, den Import und Export sowie die Lizenzvergabe von Motorradbekleidung, technischem Motorradzubehör, Freizeit- und Sportbekleidung sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten auf dem Gebiet der Schweiz. Ferner ist die Gesellschaft zur Errichtung und zum Betrieb von gastronomischen Einrichtungen aller Art berechtigt sowie zur Durchführung von Veranstaltungen aller Art, insbesondere Musik, des Sports sowie der darstellenden und bildenden Künste. Ferner ist die Gesellschaft zum Handel mit Motorrädern sowie zum Betrieb von KFZ-Werkstätten berechtigt. Der Handel im Internet ist hierin eingeschlossen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons Zürich gestrichenen Tatsachen sowie allfällige frühere Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holm, Bodo, von Flüelen, in Horgen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
POLO EXPRESSVERSAND Gesellschaft für Motorradbekleidung und Sportswear mbH (HRB 12917), in Jüchen (DE), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher:POLO EXPRESSVERSAND Gesellschaft für Motorradbekleidung und Sportswear mbH, in Düsseldorf (DE), Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung];
Lentzen, Petra, deutsche Staatsangehörige, in Willich (DE), Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Altvater, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Kaarst (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher:in Wuppertal (DE), Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Esser, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Neuss (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Greil, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Escholzmatt, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Swiss Revision AG, Zweigniederlassung Basel (CH-270.9.000.209-1), in Basel, Revisionsstelle.