Marianne Högstedt
residente a Bern, da Obersiggenthal Mandati attuali: Frieda - die feministische Friedensorganisation, dix-sept GmbH e di più Persone correlate: Thusanthy Sinniah, Mahperi Elma, Susanne Bachmann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marianne Högstedt", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marianne Högstedt"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marianne Högstedt", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marianne Högstedt"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Marianne Högstedt
Persone con il nome Marianne Högstedt lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Servizi per consulenza manageriale
Associazioni religiose, politiche o secolari
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Marianne Högstedt
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Marianne Högstedt
Numero di pubblicazione: 3783059, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Verein cfd Christlicher Friedensdienst, in Bern, CHE-106.111.940, Verein (SHAB Nr. 173 vom 08.09.2015, Publ. 2361411).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stocker, Monika, von Zürich, in Zürich, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berger, Tanja, von Basel, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Blaser, Johann Christian, genannt Christian, von Langnau im Emmental, in St-Ursanne (Clos du Doubs), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mühlethaler, Verena, von Bettenhausen, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Akhbari, Mithra, von Rüegsau, in Solothurn, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuhand-, Revisions- und Steuerberatungsbüro Lehmann AG, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Högstedt, Marianne, von Obersiggenthal, in Bern, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galizia, Michele, von Muri (AG), in Bern, Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lädrach-Feller, Verena Margaretha, von Bern und Konolfingen, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Teuscher, Beatrice, von Erlenbach im Simmental, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
FIDURIA AG (CHE-108.654.418), in Bern, Revisionsstelle;
Deflorin, Pia, von Ilanz/Glion, in Lohn-Ammannsegg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Ilanz, in Solothurn].
Numero di pubblicazione: 6031830, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
dix-sept GmbH, in Bern, CH-035.4.035.505-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2010, S. 4, Publ. 5597980).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lidzba, Lena, schwedische Staatsangehörige, in Muri bei Bern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Högstedt, Marianne, von Obersiggenthal, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 5597980, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
dix-sept GmbH, in Bern, CH-035.4.035.505-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2005, S. 3, Publ. 3100544).
Statutenänderung:
10.06.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und Design von Einrichtungsartikeln für den Wohnbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 10.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Högstedt, Marianne, von Obersiggenthal, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].