Dr. Tilman Hoefelmayr
residente a Teufen, da Germania Mandati attuali: WMB AG, Lactocorder AG e di più Persone correlate: Sabine Büchel, Fabian Büchel, Constanze Hoefelmayr-von Rohr Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Tilman Hoefelmayr", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Tilman Hoefelmayr"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Tilman Hoefelmayr", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Tilman Hoefelmayr"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Tilman Hoefelmayr
Persone con il nome Tilman Hoefelmayr lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di macchine utensili
Ricerca e sviluppo
Uffici di architettura e ingegneria
Fabbricazione di macchine utensili
Ricerca e sviluppo
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Tilman Hoefelmayr
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Tilman Hoefelmayr
Numero di pubblicazione: HR02-1005607908, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Lactocorder AG, in Teufen (AR), CHE-108.391.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2009, S.4, Publ. 5074922).
Statutenänderung:
15.11.2022.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 14.11.2022 Aktiven von CHF 4'494'884 auf die Lactocorder AG (bisher firmierend unter Hoesta Holding AG), in Teufen AR (CHE-102.622.153).
Gegenleistung:
Gutschrift von CHF 4'494'884.
Firma neu:
TICO Research AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Forschung und Entwicklung sowie die Verwertung von Patent- und Markenrechten insbesondere auf dem Gebiet der Milchtechnik.
Die Gesellschaft kann:
- sich an anderen Unternehmungen beteiligen - gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten oder Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten - sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder in ihrem Interesse sind - Darlehen gewähren.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.11.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.11.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (CHE-102.084.882), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoefelmayr, Dr. Tilman, deutscher Staatsangehöriger, in Teufen (AR), Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Niederteufen (Teufen AR), Mitglied des Verwaltungsrates].
Numero di pubblicazione: HR02-1004493517, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Berichtigung des im SHAB Nr. 164 vom 26.08.2015, S. 2'339'811, publizierten TR-Eintrags Nr. 7'670 vom 21.08.2015 WMB AG, in Balgach, CHE-102.060.309, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2018, Publ. 1004485932).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoefelmayr, Dr. Tilman, deutscher Staatsangehöriger, in Niederteufen (Teufen AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Niederteufen (Schlatt-Haslen)].
Numero di pubblicazione: HR02-1004485932, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
WMB AG, in Balgach, CHE-102.060.309, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 26.08.2015, Publ. 2339811).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchel, Sabine, österreichische Staatsangehörige, in Oberriet SG, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hoefelmayr, Dr. Tilman, deutscher Staatsangehöriger, in Niederteufen (Schlatt-Haslen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Büchel, Fabian, von Rüthi SG, in Oberriet SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.