Helmut Hischier
residente a Turtmann, da Oberems Mandati attuali: Alpivins Sàrl Persone correlate: Jean-Marie Schlaubitz Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Helmut Hischier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Helmut Hischier"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Helmut Hischier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Helmut Hischier"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Helmut Hischier
Persone con il nome Helmut Hischier lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti alimentari
Commercio di prodotti alimentari
Privato con il nome Helmut Hischier
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Helmut Hischier
Numero di pubblicazione: HR01-1004986493, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Restaurant Pizzeria Dolce Vita, Daskalov und Bankov KMG, in Turtmann-Unterems, CHE-156.293.889, Feldgasse 2, 3946 Turtmann, Kommanditgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
22.09.2020.
Zweck:
Restaurant-Pizzeria.
Eingetragene Personen:
Bankov, Lyudmil, bulgarischer Staatsangehöriger, in München (DE), unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Daskalov, Nikolay, bulgarischer Staatsangehöriger, in München (DE), unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Hischier, Helmut Alain, von Oberems, in Gampel (Gampel-Bratsch), Kommanditär, mit Einzelunterschrift, mit einer Kommanditsumme von CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004583890, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
H. A. Pares GmbH, in Brig-Glis, CHE-111.718.421, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2011, S.0, Publ. 6107378).
Statutenänderung:
04.03.2019.
Sitz neu:
Visp.
Domizil neu:
Sägematte 1, 3930 Visp.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hischier, Helmut Alain, von Oberems, in Eggerberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Hischier, Helmut, in Unterems (Turtmann-Unterems)].
Numero di pubblicazione: 4993402, Ufficio del registro di commercio Vallese
H. A. Pares GmbH, bisher in Hohtenn, CH-600.4.012.050-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2007, S. 15, Publ. 4148438).
Statutenänderung:
21.04.2009.
Sitz neu:
Steg-Hohtenn. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 21.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [gestrichen: Mitteilungen an die Gesellchafter erfolgen schriftlich.]. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hischier, Gerhard, von Oberems, in Urdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hischier, Helmut, von Oberems, in Unterems, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.--].