Dario Himmelsbach
residente a Luzern, da Basel Mandati attuali: Vialtura GmbH, ESSEMTEC AG Persone correlate: Andrea Gabriela Steffen, Zivi Nedivi, Olivier Henri Carnal e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dario Himmelsbach", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dario Himmelsbach"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dario Himmelsbach", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dario Himmelsbach"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Dario Himmelsbach
Persone con il nome Dario Himmelsbach lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Fabbricazione di altre macchine
Servizi per consulenza manageriale
Fabbricazione di altre macchine
Privato con il nome Dario Himmelsbach
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Dario Himmelsbach
Numero di pubblicazione: HR01-1005694477, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Vialtura GmbH, in Luzern, CHE-135.011.884, Waldstätterstrasse 27, 6003 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.02.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere Strategie-, Marketing- und Finanzdienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen gründen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke und Wertschriften erwerben, belasten, verwalten und veräussern. Weiter kann die Gesellschaft alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen mit einfachem Brief oder E-Mail. Mit Erklärung vom 24.02.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Steffen, Andrea, von Wolhusen, in Luzern, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Himmelsbach, Dario, von Basel, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005578014, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
ESSEMTEC AG, in Aesch (LU), CHE-107.364.490, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 04.02.2022, Publ. 1005397406).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Himmelsbach, Dario, von Basel, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 7042996, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
HIMA AG, in Zug, CH-170.3.025.209-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2010, S. 22, Publ. 5779832).
Statutenänderung:
07.12.2012.
Domizil neu:
Riedmatt 37, 6300 Zug.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere im Bereich Unternehmensberatung und Transport, Handel von Gütern aller Art und Ausführungen von Transport- und Vermittlungsgeschäften aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, per E-Mail oder per Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 06.09.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beeler + Beeler Revisions AG, in Rotkreuz, Revisionsstelle;
Himmelsbach, Dario, von Basel, in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Senn, Franziska, von Luzern, in Zug, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.