André Himmelsbach
residente a Losone, da Basel Mandati attuali: Donova Sagl Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "André Himmelsbach", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "André Himmelsbach"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "André Himmelsbach", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "André Himmelsbach"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome André Himmelsbach
Persone con il nome André Himmelsbach lavorano in questi rami economici
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Privato con il nome André Himmelsbach
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: André Himmelsbach
Numero di pubblicazione: HR02-1006131297, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Red Dingo GmbH, in Cham, CHE-110.042.101, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2015, S.0, Publ. 1929161).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Himmelsbach, Andreas, von Basel, in Morschach, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chalk, Barbara, von Buchrain, in Emmetten, Prokuristin, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: 1929161, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Red Dingo GmbH, in Cham, CHE-110.042.101, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2013, Publ. 7056468).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Himmelsbach, Andreas, von Basel, in Morschach, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3673270, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Africa House GmbH, in Schwyz, CH-130.4.009.418-3, Veranstaltung und Vertrieb von Reisen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2004, S. 11, Publ. 2114792).
Firma neu:
Africa House GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.11.2006 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Himmelsbach, Andreas, von Basel, in Schwyz, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].