Werner Hiltebrand
residente a Ennetbaden, da Winkel Mandati attuali: Hiltebrand Treuhand AG Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Werner Hiltebrand", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Werner Hiltebrand"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Werner Hiltebrand", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Werner Hiltebrand"
|
|
Werner Hiltebrand
residente a Hombrechtikon, da Bülach Mandati attuali: Elcar AG Persone correlate: Ralf Hiltebrand, Markus Hiltebrand Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Werner Hiltebrand", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Werner Hiltebrand"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Werner Hiltebrand", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Werner Hiltebrand"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Werner Hiltebrand
Persone con il nome Werner Hiltebrand lavorano in questi rami economici
Servizi fiduciari
Fabbricazione di motori elettrici e generatori
Servizi fiduciari
Fabbricazione di motori elettrici e generatori
Privato con il nome Werner Hiltebrand
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Werner Hiltebrand
Numero di pubblicazione: HR02-1005233225, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Elcar AG, in Hombrechtikon, CHE-106.983.213, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 24.03.2009, S.25, Publ. 4939368).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hiltebrand, Werner, von Bülach, in Hombrechtikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hiltebrand, Markus, von Bülach, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hiltebrand, Ralf, von Bülach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tria Revisions AG (CHE-101.644.241), in Cham, Revisionsstelle [bisher: Tria Revisions AG, in Zürich].
Numero di pubblicazione: HR02-1005041051, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
ista swiss ag, in Oftringen, CHE-107.112.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2019, Publ. 1004778331).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hiltebrand, Werner, von Winkel, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoffmann, Thomas, von Schinznach, in Wohlen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004699567, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
POLI-FILM (Schweiz) AG, in Freienbach, CHE-108.056.298, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 22.02.2016, S.0, Publ. 2680467).
Firma neu:
POLI-FILM (Schweiz) AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.07.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Runkel, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Hantzsche, Walter, von Deutschland, in Ründeroth (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hiltebrand, Werner, von Winkel, in Ennetbaden, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].