Kurt Johann Heule
residente a Widnau, da Widnau Mandati attuali: Kurt Heule GmbH, Coiffeur Chamäleon Fränzi Heule Persone correlate: Franziska gen. Fränzi Heule Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Kurt Johann Heule", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Kurt Johann Heule"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Kurt Johann Heule", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Kurt Johann Heule"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Kurt Johann Heule
Persone con il nome Kurt Johann Heule lavorano in questi rami economici
Construzione del soprassuolo
Fornitura di servizi orientati alla persona in materia di salute e bellezza
Construzione del soprassuolo
Fornitura di servizi orientati alla persona in materia di salute e bellezza
Privato con il nome Kurt Johann Heule
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Kurt Johann Heule
Numero di pubblicazione: 2294719, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Hegrasolution GmbH, in Diepoldsau, CHE-325.043.955, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2014, Publ. 1510117).
Statutenänderung:
22.07.2015.
Firma neu:
Kurt Heule GmbH. [Folgende weitere Adresse wird im Handelsregister gelöscht:] [gestrichen: Weitere Adresse: c/o Jean-Claude Graf, Buchenmühle 614, 9053 Teufen.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Graf, Jean-Claude, von Wolfhalden, in Teufen AR, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heule, Kurt, von Widnau, in Widnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 1510117, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Hegrasolution GmbH, in Diepoldsau, CHE-325.043.955, Heldstrasse 53a, 9443 Widnau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.05.2014.
Zweck:
Erbringung allgemeiner Dienstleistungen im Hoch- und Tiefbau sowie Liegenschaftsbewirtschaftung und Liegenschaftsverwaltung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie Liegenschaften kaufen, belehnen oder verkaufen..
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 14.05.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Weitere Adresse:
c/o Jean-Claude Graf, Buchenmühle 614, 9053 Teufen.
Eingetragene Personen:
Graf, Jean-Claude, von Wolfhalden, in Teufen AR, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Heule, Kurt, von Widnau, in Widnau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 5632436, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Knecht AG, Durchbrüche, in St. Gallen, CH-320.3.024.852-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2009, S. 26, Publ. 5112354).
Statutenänderung:
23.04.2010.
Firma neu:
Knecht Handels AG.
Sitz neu:
Widnau.
Domizil neu:
Unterdorfstrasse 26, 9443 Widnau.
Zweck neu:
Handel mit Maschinen und Apparaten der Baubranche sowie Handel aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten sowie Grundstücke erwerben, verwerten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Die von der Gesellschaft ausgehenden Mitteilungen an ihre Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail an die der Verwaltung bekannte letzten Adresse.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heule, Kurt Johann, von Widnau, in Diepoldsau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura];
Heule, Silvia Marina, von Widnau, in Widnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Diepoldsau];
Activa Treuhand + Consulting GmbH (CH-320.4.047.215-0), in Widnau, Revisionsstelle.