Denise Hess
residente a Bösingen, da Murten Mandati attuali: GMB Hess GmbH Persone correlate: Marianne Hess Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Denise Hess", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Denise Hess"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Denise Hess", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Denise Hess"
|
|
Denise Hess
residente a Steinhausen, da Rüttenen Mandati attuali: Team Hess und Co. Persone correlate: Yves Hess Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Denise Hess", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Denise Hess"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Denise Hess", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Denise Hess"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Denise Hess
Persone con il nome Denise Hess lavorano in questi rami economici
Lavorazione di pietre naturali
Commercio di beni di consumo
Lavorazione di pietre naturali
Commercio di beni di consumo
Privato con il nome Denise Hess
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Denise Hess
Numero di pubblicazione: HR02-1004774360, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Warmblutpferdezucht-Genossenschaft Bern-Mittelland, in Ittigen, CHE-102.263.261, Genossenschaft (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2016, Publ. 2651181).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hess, Denise, von Gempenach, in Burgdorf, Mitglied der Verwaltung + Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numero di pubblicazione: 3402173, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Team Hess und Co., in Zug, CHE-251.259.578, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 08.04.2015, Publ. 2083123).
Sitz neu:
Steinhausen.
Domizil neu:
Grabenackerstrasse 34, 6312 Steinhausen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Denise, von Rüttenen, in Steinhausen, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug];
Hess, Yves, von Walterswil (BE), in Steinhausen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug].
Numero di pubblicazione: 2651181, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Warmblutpferdezucht-Genossenschaft Bern-Mittelland, in Münchenbuchsee, CHE-102.263.261, Genossenschaft (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2015, Publ. 2148033).
Statutenänderung:
02.12.2015.
Sitz neu:
Ittigen.
Domizil neu:
c/o Andreas Holzer, Fischrainweg 16, 3048 Worblaufen.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die Förderung einer gesunden, leistungsfähigen Warmblutpferdezucht, die Beratung der Mitglieder in allen zuchttechnischen Belangen und die Interessenvertretung der Züchter gegenüber den Behörden.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter: durch persönliche Rundschreiben. Gemäss Erklärung vom 02.12.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Sandra, von Bern und Brugg, in Utzigen (Vechigen), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stämpfli, Eugen, von Schüpfen, in Wohlen bei Bern (Uettligen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer;
Canino-Aeberhardt, Esther, von Kirchberg (BE), in Kyburg-Buchegg (Buchegg), Mitglied, Geschäftsführerin und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmitz, Hanspeter, von Wiedlisbach, in Wiedlisbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfäffli, Florence, von Bowil, in Mühleberg, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Portenier, Thomas, von Meikirch, in Signau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bussmann, Evelyne, von Luzern, in Ersigen, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer oder Kassier;
Hess, Denise, von Gempenach, in Burgdorf, Mitglied der Verwaltung + Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Schär, Samuel, von Gondiswil, in Graben, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer oder Kassier.