Anthony Hes
residente a Wädenswil, da Zürich Mandati attuali: We love Gastro AG, New Trend Capital Partners AG Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Anthony Hes", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Anthony Hes"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Anthony Hes", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Anthony Hes"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Anthony Hes
Persone con il nome Anthony Hes lavorano in questi rami economici
Esercizio delle aziende gastronomiche
Servizi per banche e istituti di credito
Esercizio delle aziende gastronomiche
Servizi per banche e istituti di credito
Privato con il nome Anthony Hes
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Anthony Hes
Numero di pubblicazione: HR01-1004469970, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
We love Gastro AG, in Horgen, CHE-130.566.212, Heubachstrasse 37, 8810 Horgen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.09.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Gastronomie, den Betrieb von Food Trucks, mobilen Take-Aways, Restaurants oder artverwandten Unternehmen sowie die Herstellung und den Handel mit Lebensmitteln, Getränken und Genussmitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Mail oder Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 27.09.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hes, Anthony, von Zürich, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meinel, Gunnar Sören, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1226201, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
New Trend Capital Partners AG, in Zürich, CHE-114.860.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 10.05.2012, Publ. 6673328).
Domizil neu:
Seestrasse 5, 8002 Zürich. Gemäss Erklärung vom 25.11.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Granot, Steven, von Nürensdorf, in Egg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tröndle, Dino, von Gebenstorf, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rudolf von Rohr, Marc Peter, von Kestenholz, in Weiningen ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Segmüller Treuhand AG (CH-100.3.008.434-7), in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hes, Anthony, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5827648, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fibi Bank (Schweiz) AG, in Zürich, CH-020.3.908.783-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2010, S. 31, Publ. 5462060).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hes, Anthony, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.