Alex Hengartner
residente a Freienstein, da Waldkirch Mandati attuali: Katholische Kirchenstiftung Embrach, Hilfsfonds der Sektion Winterthur des Verkauf Schweiz Persone correlate: Patrick Haas, Hans-Georg Broich, Christina Stahel-Stegerer e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alex Hengartner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alex Hengartner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alex Hengartner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alex Hengartner"
|
|
Alex Hengartner
residente a Wil, da Waldkirch Mandati attuali: SI La Rouveraie SA en liq Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alex Hengartner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alex Hengartner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alex Hengartner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alex Hengartner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Alex Hengartner
Persone con il nome Alex Hengartner lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
BranchCode_n/a
Associazioni religiose, politiche o secolari
BranchCode_n/a
Privato con il nome Alex Hengartner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Alex Hengartner
Numero di pubblicazione: 4250915, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Katholische Kirchenstiftung Embrach, in Embrach, CHE-334.861.467, Steinackerweg 22, 8424 Embrach, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
04.11.1963. 29.05.2017.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt, der römisch-katholischen Kirche die Ausübung des Gottesdienstes und der Seelsorge im Gebiet der kirchenrechtlich umschriebenen Pfarrei St. Peter Embrachertal, umfassend die Zürcher Gemeinden Embrach, Freienstein-Teufen, Lufingen, Oberembrach und Rorbas und den römisch-katholischen Einwohnern dieses Gebietes die Ausübung des kirchlich-religiösen Lebens zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und aufgrund des kirchlichen Charakters keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Bischof des Bistums Chur.
Eingetragene Personen:
Aal, Erwin, deutscher Staatsangehöriger, in Embrach, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Broich, Hans-Georg, von Embrach, in Embrach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Carigiet, Meinrad, von Sumvitg, in Embrach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hengartner, Alex, von Waldkirch, in Freienstein-Teufen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stahel-Stegerer, Christina, von Zell (ZH), in Freienstein-Teufen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3571092, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Hesca AG, in Wil SG, CH-320.3.026.430-1, Führung und Verwaltung von Betrieben in allen Branchen sowie Ausführung aller damit zusammenhängenden treuhänderischen Funktionen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2006, S. 10, Publ. 3353208).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hengartner, Alex, von Waldkirch, in Wil SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casanova, Sandro, von Amden, in Roggwil TG, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3353208, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Hesca AG, in Wil SG, CH-320.3.026.430-1, Führung und Verwaltung von Betrieben in allen Branchen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2001, S. 9362).
Domizil neu:
Hubstrasse 13, 9500 Wil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hengartner, Alex, von Waldkirch, in Wil SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schwarzenbach SG (Jonschwil)].