Roman Helfenstein
residente a Schenkon, da Schenkon Mandati attuali: Luzerner Kantonalbank AG Persone correlate: Solange Carvalho Gomes Ferreira, Dimitri Talassi, Barbara Marino-Müller e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roman Helfenstein", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roman Helfenstein"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roman Helfenstein", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roman Helfenstein"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Roman Helfenstein
Persone con il nome Roman Helfenstein lavorano in questi rami economici
Esercizio delle banche e istituti di credito
Esercizio delle banche e istituti di credito
Privato con il nome Roman Helfenstein
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Roman Helfenstein
Numero di pubblicazione: HR02-1005285767, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Wohnbaugenossenschaft Schenkon, in Schenkon, CHE-101.689.226, Genossenschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2015, S.0, Publ. 2519849).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Helfenstein, Roman, von Schenkon, in Schenkon, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amrein, Patrik, von Schenkon, in Schenkon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frank-Huwiler, Petra, von Dietwil, in Schenkon, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2519849, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Wohnbaugenossenschaft Schenkon, in Schenkon, CHE-101.689.226, Genossenschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2015, Publ. 2166073).
Statutenänderung:
29.05.2015. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bregenzer, André, von Ingenbohl, in Schenkon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gemperli-Bürli, Esther, von Sursee, in Schenkon, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuarin mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Helfenstein, Roman, von Schenkon, in Schenkon, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Huwiler, Alois, von Dietwil, in Sursee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schenkon, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Koch-Häfliger, Karin, von Schenkon, in Schenkon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 4333284, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Luzerner Kantonalbank, in Luzern, CH-100.8.011.092-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2008, S. 11, Publ. 4273860).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Adrian, von Menznau, in Willisau, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aecherli, Bruno, von Reiden, in Reiden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Baumeler, Roger, von Luzern und Wolhusen, in Emmen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Birrer, Urs, von Romoos, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Bucher, Werner, von Neuenkirch, in Ruswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Confortola, Valentino, von Dietwil, in Root, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Hauri, Michael, von Rothenburg und Dagmersellen, in Eschenbach LU, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Räber, Marcel, von Malters und Reiden, in Malters, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Schmalz, René, von Nidau, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Tirelli, Alessandro, von Mendrisio, in Mendrisio, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Villiger, Daniel, von Sins, in Root, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Aregger, Erich, von Doppleschwand, in Risch, mit Kollektivprokura zu zweien;
Arnold, Thomas, von Emmen und Schlierbach, in Emmen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Birrer, Adrian, von Romoos, in Meggen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Birrer, Michael, von Ballwil und Romoos, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bisang, Marcel, von Sursee und Schenkon, in Sursee, mit Kollektivprokura zu zweien;
Brunner, Markus, von Emmen, in Emmen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Cofano, Stefano, von Emmen, in Emmen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Degen, Marcel, von Luzern und Malters, in Adligenswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Eberhardt, Dr. Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Eiholzer, Michael, von Sempach und Menznau, in Sempach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fischer, Philipp, von Sursee, in Sursee, mit Kollektivprokura zu zweien;
Frank, Daniel, von Ebikon und Ennetbürgen, in Hochdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gadient, Hansjörg, von Trimmis, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Helfenstein, Roman, von Schenkon, in Schenkon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Henggeler, Dr. Benno, von Oberägeri, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hess, Alex, von Sursee und Oberkirch, in Sursee, mit Kollektivprokura zu zweien;
Imfeld, Godi, von Lungern, in Kerns, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ludin, Martin, von Wauwil, in Mauensee, mit Kollektivprokura zu zweien;
Marty, Roger, von Rothenthurm, in Stansstad, mit Kollektivprokura zu zweien;
Monteleone, Piero, von Ufhusen, in Ruswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mundprecht, Beat, von Weggis, in Weggis, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rüttimann, Adrian, von Emmen und Sempach, in Emmen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schlüssel, Andreas, von Reiden, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schneeberger, Manfred, von Seeberg, in Horw, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Luzern];
Stöckli, Roland, von Gettnau, in Sursee, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wandeler, Robert, von Gunzwil, in Schenkon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Züger, Alex, von Altendorf, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Kriens];
Ernst & Young AG, in Zürich (CH-020.9.001.069-0), Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG, in Zürich].