Peter Heidelberger
residente a Wil, da Hochfelden Mandati attuali: Hauseigentümerverband Wil SG und Umgebung Persone correlate: Philipp Marty, Marcel Jürg Mosimann, Barbara Constanze Nadler e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Heidelberger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Heidelberger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Heidelberger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Heidelberger"
|
|
Peter Heidelberger
residente a Hochfelden, da Hochfelden Mandati attuali: Dreschgenossenschaft Hochfelden Persone correlate: Roger Bosshardt, Adrian Meier, Marco Heidelberger e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Heidelberger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Heidelberger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Heidelberger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Heidelberger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Peter Heidelberger
Persone con il nome Peter Heidelberger lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Fabbricazione di mangimi
Associazioni religiose, politiche o secolari
Fabbricazione di mangimi
Privato con il nome Peter Heidelberger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Peter Heidelberger
Numero di pubblicazione: 4158453, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Heidelberger Consulting AG, in Wil SG, CHE-113.265.347, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2018, Publ. 4099785).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heidelberger, Peter, von Hochfelden, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1505269, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Hauseigentümerverband Wil SG Genossenschaft, in Wil SG, CHE-101.720.681, Genossenschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2014, Publ. 1498465).
Statutenänderung:
07.05.2014.
Rechtsform neu:
Verein.
Umwandlung:
Die Genossenschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 07.04.2014 und Bilanz per 31.12.2013 mit Aktiven von CHF 47'805.98 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 20'184.00 in einen Verein umgewandelt. Die Genossenschafter werden zu Mitgliedern im Verein.
Name neu:
Hauseigentümerverband Wil SG und Umgebung.
Zweck neu:
Wahrung und Förderung der Interessen der Haus- und Grundeigentümer sowie der Stockwerkeigentümer, insbesondere durch: Stellungnahme zu bestehenden und neuen Gesetzen und Verordnungen, die das Grundeigentum und das Privateigentum berühren;
Bekämpfung der Tendenz, das Grund- und Privateigentum in einseitiger, unbilliger und das allgemeine Wirtschaftsleben schädigender Weise zu belasten oder einzuschränken;
Einreichung von Gesuchen und Anträgen an die gesetzgebenden und vollziehenden Behörden;
Abhaltung von Vorträgen und Veranstaltungen;
Beratung der Verbandsmitglieder in allen Fragen, die das Haus-, Grund- oder Stockwerkeigentum betreffen, insbesondere durch Erteilung von Rechtsauskünften, Beratung in allgemeinen Versicherungsfragen, Regelung des Mietwesens, Behandlung von Steuerfragen sowie Perimeter-, Wasserzins-, Strassen-, Energie- und anderen Angelegenheiten;
Vermittlung von Wohnungen und anderen Miet- bzw. Pachtobjekten, Vermittlung bei Kauf und Verkauf von Liegenschaften, Vermittlung von Kapital für Bereinigung von Finanzierungen, Verwaltung von Liegenschaften;
Herausgabe und Verkauf von Mietverträgen, Hausordnungen, Heizabrechnungsformularen und anderen einschlägigen Drucksachen sowie schiedsgerichtliche Erledigung von Streitigkeiten zwischen Hauseigentümern oder Vermietern und Mietern..
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Haftung: ohne persönliche Haftbarkeit].Mittel neu: Mitgliederbeiträge, Sammlungen für bestimmte Zwecke, allfällige Gebühren, Vermögenserträge, Geschenke und andere Zuwendungen, Erlöse aus dem Verkauf von Druck- und immateriellen Erzeugnissen;
Einnahmen-Überschüsse bzw. Reingewinne eines allfälligen nicht selbständigen Sekretariates gemäss separater Rechnungsablage. [gestrichen: Ergänzung der Firma von Amtes wegen (Art. 176 HRegV )].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Furrer, Egon, von Bronschhofen (Wil SG), in Bronschhofen (Wil (SG)), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mosimann, Marcel, von Signau, in Züberwangen (Zuzwil SG), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mosimann, Marcel Jürg];
Heidelberger, Peter, von Hochfelden, in Wil SG, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mäder, Samuel, von Kirchberg SG, in Busswil TG (Sirnach), Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wil SG];
Schubert, Manfred, von Wil SG, in Zuzwil SG, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marty, Philipp, von Altendorf, in Wil SG, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gehrig, Reto, von Kirchberg SG, in Wil SG, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nadler, Barbara Constanze, deutsche Staatsangehörige, in Bottighofen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6553564, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Hauseigentümerverband Wil SG Genossenschaft, in Wil SG, CH-320.5.011.505-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2010, S. 14, Publ. 5525778).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buschor, Robert, von Altstätten, in Zuzwil SG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mosimann, Karl, von Signau, in Grub SG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Egon, von Bronschhofen, in Bronschhofen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schubert, Manfred, von Wil SG, in Zuzwil SG, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mosimann, Marcel Jürg, von Signau, in Züberwangen (Zuzwil SG), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heidelberger, Peter, von Hochfelden, in Wil SG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nadler, Barbara Constanze, deutsche Staatsangehörige, in Bottighofen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.