Beat Urs Heeb
residente a Zürich, da Zürich e Altstätten Mandati attuali: Oberon microsystems AG Persone correlate: Dominik Wolfgang Gruntz, Cuno W. Pfister Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Beat Urs Heeb", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Beat Urs Heeb"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Beat Urs Heeb", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Beat Urs Heeb"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Beat Urs Heeb
Persone con il nome Beat Urs Heeb lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Beat Urs Heeb
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Beat Urs Heeb
Numero di pubblicazione: 4565842, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Oberon microsystems AG, in Zürich, CH-270.3.004.190-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 05.11.2004, S. 13, Publ. 2530936).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heeb, Beat Urs, von Zürich und Altstätten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Bader, Franziska Maria, von Zürich, in Bertschikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Marc, von Widnau, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3469216, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Esmertec AG, in Dübendorf, CH-020.3.021.696-1, Erwerben, Halten und Verwalten von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2006, S. 22, Publ. 3425238).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diez Lopez, Daniel Victor, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Heeb, Beat Urs, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Larkin, Anne-Marie, amerikanische Staatsangehörige, in Maur, mit Kollektivprokura zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Esmertec AG, in Dübendorf, Herstellung von Produkten auf dem Gebiet der EDV, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2001, S. 1430).
Statutenänderung:
15.10.2001.
Aktienkapital neu:
CHF 232'710.-- [bisher: CHF 144'430.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 232'710.--.
Aktien neu:
23'271 Namenaktien zu CHF 10.- [bisher: 14'443 Namenaktien zu CHF 10.--].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister, Cuno Werner, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Revinova Wirtschaftsprüfung AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manger, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in München (D), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Hans-Ulrich, von Bülach, in Hünenberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Conti, Paolo Maria, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Diez Lopez, Daniel Victor, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Eichenberger, Peter Rudolf, von BurgAG, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heeb, Beat Urs, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
KPMG Fides Peat, in Luzern, Revisionsstelle.