Yvan Hayoz
residente a St. Ursen, da Ueberstorf Mandati attuali: Stiftung Bildungszentrum Burgbühl, Braas Schweiz AG Persone correlate: Cornelia Rappo-Brumann, Christoph Binz, Maria Anna Aloisia Pohl-Henzen e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Yvan Hayoz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Yvan Hayoz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Yvan Hayoz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Yvan Hayoz"
|
|
Yvan Hayoz
residente a Arbaz, da Chêne-Bourg Mandati attuali: SALVANA MANAGEMENT SA, Galance Sàrl Persone correlate: Didier Fatio Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Yvan Hayoz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Yvan Hayoz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Yvan Hayoz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Yvan Hayoz"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Yvan Hayoz
Persone con il nome Yvan Hayoz lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Altro commercio con prodotti diversi
Servizi fiduciari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Altro commercio con prodotti diversi
Servizi fiduciari
Privato con il nome Yvan Hayoz
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Yvan Hayoz
Numero di pubblicazione: HR02-1005357055, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Galance Sàrl, précédemment à Nyon, CHE-242.311.547, société à responsabilité limitée (No. FOSC 1004962773 du 21.08.2020).
Modification des statuts:
25.11.2021.
Nouveau siège:
Arbaz.
Nouvelle adresse:
Route de Larzelly 17, 1974 Arbaz.
Inscription ou modification de personne(s):
Hayoz, Yvan, de Chêne-Bourg, à Arbaz, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: à Bursinel].
Numero di pubblicazione: 6514174, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Estatis Immobilien AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.001.721-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2009, S. 14, Publ. 4884560).
Statutenänderung:
20.12.2011.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB oder, sofern die Adresse des Aktionärs bekannt ist und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch eingeschriebenen Brief oder durch ein elektronisches Übermittlungsmedium, das eine Empfangsquittung produziert.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchschacher, Hans Peter, von Eriswil, in Meilen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hayoz, Yvan, von Chêne-Bourg, in Genf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Charles Ludwig, von Flumenthal, in Le Lignon (Vernier), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6357704, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
KPMG AG, in Zürich, CH-020.3.001.933-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2011, S. 0, Publ. 6215752).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wagner, Nathaly, von Zürich, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grant Thornton Wirtschaftsprüfung AG (CH-170.9.000.772-8), in Zug, Revisionsstelle;
Dahlmeier, Dr. Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vu, Kim, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blum, Doris, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geiger, Stephan, von Au SG, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kolonko, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dahinden, Peter, von Hasle LU, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dini, Samuel, von Mendrisio, in Cadro, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grüter, Dr. Marc D., von Willisau, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hayoz, Yvan, von Chêne-Bourg, in Genf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hurni, Benjamin, von Gurbrü, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Badenhorst, Anmar, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Dietlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chemin, Françoise, französische Staatsangehörige, in Divonne-Les-Bains (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Sandro, von Zürich, in Feusisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ghumra, Imran, britischer Staatsangehöriger, in Pully, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grant Thornton AG (CH-020.3.024.585-0), in Zürich, Revisionsstelle.