Yves Philippe Hauser
residente a Meilen, da Böttstein e Meilen Mandati attuali: GREEN WEALTH PARTNERS AG Persone correlate: Peter Gurleen Singh Ahluwalia, Vincent Pascal Roduit, Lars Nemelka e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Yves Philippe Hauser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Yves Philippe Hauser"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Yves Philippe Hauser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Yves Philippe Hauser"
|
|
Yves Philippe Hauser
residente a Zürich, da Zürich Mandati attuali: Monoid GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Yves Philippe Hauser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Yves Philippe Hauser"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Yves Philippe Hauser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Yves Philippe Hauser"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Yves Philippe Hauser
Persone con il nome Yves Philippe Hauser lavorano in questi rami economici
Gestione fondi
Fornitura di servizi informatici
Gestione fondi
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Yves Philippe Hauser
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Yves Philippe Hauser
Numero di pubblicazione: 5875432, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Einzigart AG, in Zürich, CH-020.3.903.392-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 11.01.2010, S. 29, Publ. 5433940).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Yves, von Böttstein, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Martin, von Meilen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4112944, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AFM Active Finance Management AG, in Zürich, CH-020.3.027.655-8, Beratung und Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Vermögensverwaltung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2004, S. 19, Publ. 2318592).
Firma neu:
AFM Active Finance Management AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(AFM Active Finance Management Ltd. in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.08.2007 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Tresag Treuhand- und Unternehmensberatungs AG, Gessnerallee 28, Postfach, 8023 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Yves Philippe, von Böttstein, in Meilen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher, Marino, von Wauwil, in Mels, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brüesch, Daniel, von Zürich, in Wädenswil, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2224690, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Merrill Lynch Capital Markets AG, in Zürich, Betrieb einer Börsen- und Investmentbank, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2004, S. 19, Publ. 2088852).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Yves Philippe, von Böttstein, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichenberger, Urs, von Zürich und Burg AG, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brüesch, Daniel, von Zürich und Tschiertschen, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hediger, Thomas, von Basel und Reinach AG, in Crans-près-Céligny, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dubois, René Charles, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neumann, Charles, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Schindler, Sophie, von Genf, in Genf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruppen, Willi, von Schmitten GR, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Valk, Oliver, von Reisiswil, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien.