Rolf Hatt
residente a Villigen, da Schaffhausen Mandati attuali: Hatt Montagen AG Persone correlate: Manuel Blatter, Jan Wicki Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rolf Hatt", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rolf Hatt"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rolf Hatt", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rolf Hatt"
|
|
Rolf Hatt
residente a Altdorf SH, da Hemmental Mandati attuali: Hatt Engineering Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rolf Hatt", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rolf Hatt"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rolf Hatt", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rolf Hatt"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Rolf Hatt
Persone con il nome Rolf Hatt lavorano in questi rami economici
Ingegneria civile per tubazioni e impianti di depurazione
Fornitura di servizi informatici
Ingegneria civile per tubazioni e impianti di depurazione
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Rolf Hatt
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Rolf Hatt
Numero di pubblicazione: HR02-1004882339, Ufficio del registro di commercio Argovia
Hatt Montagen AG, in Brugg, CHE-106.077.272, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2013, S.0, Publ. 7110002).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hatt, Jacqueline, von Hemmental, in Habsburg, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wicki, Jan, von Escholzmatt-Marbach, in Erlinsbach (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Blatter, Manuel, von Habkern, in Neuenhof, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hatt, Rolf, von Hemmental, in Villigen, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3638310, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
W. Basista AG, Wärmetechnische Anlagen, in Brugg, CH-400.3.010.583-9, Planung und Erstellung von wärmetechnischen Anlagen sowie Durchführung von Servicearbeiten an wärmetechnischen Anlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2002, S. 2, Publ. 561954).
Firma neu:
W. Basista AG, Wärmetechnische Anlagen in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil:, c/o Werner Basista, Pappelweg 7, 5210 Windisch. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.11.2006 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser Hatt, Jacqueline, von Hemmental, in Habsburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hatt, Rolf, von Hemmental, in Habsburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Basista, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Windisch, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Delegierter].
Numero di pubblicazione: 3065590, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
AARWELD Schweisstechnik AG, in Mägenwil, CH-400.3.023.583-0, schweisstechnische Produkte usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2002, S. 1, Publ. 537830).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hatt, Rolf, von Hemmental, in Habsburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneller, Florian, von Tamins und Lavin, in Mägenwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].