Yves Hartmann
residente a Turbenthal, da Schiers Mandati attuali: Wintimmo Treuhand und Verwaltungs AG, Wohnhotel Genossenschaft e di più Persone correlate: Ivana Nenadovic, Stefan Spalinger, Michael Hofer e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Yves Hartmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Yves Hartmann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Yves Hartmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Yves Hartmann"
|
|
Yves Hartmann
residente a Turbenthal, da Schiers Mandati attuali: Wohnbaugenossenschaft Talgut Persone correlate: Markus Mohr, Manuel Bachmann, Pascal M. Rüegg e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Yves Hartmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Yves Hartmann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Yves Hartmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Yves Hartmann"
|
|
Yves Hartmann
residente a Zürich, da Zürich Mandati attuali: Baugenossenschaft Illeffi Persone correlate: Urs Eggli, Anton Eicher, Cornelia Bernet e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Yves Hartmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Yves Hartmann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Yves Hartmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Yves Hartmann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Yves Hartmann
Persone con il nome Yves Hartmann lavorano in questi rami economici
Servizi fiduciari
Compravendita di immobili propri
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Servizi fiduciari
Compravendita di immobili propri
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Privato con il nome Yves Hartmann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Yves Hartmann
Numero di pubblicazione: HR02-1005803103, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung folgender Einträge: SHAB Nr. 241 vom 12.12.2017 / TR-Eintrag Nr. 43003 vom 07.12.2017;
SHAB Nr. 247 vom 20.12.2017 / TR-Eintrag Nr. 44312 vom 15.12.2017;
SHAB Nr. 143 vom 26.07.2019 / TR-Eintrag Nr. 29005 vom 23.07.2019;
und SHAB Nr. 180 vom 16.09.2020 / TR-Eintrag Nr. 34938 vom 11.09.2020. Wohnbaugenossenschaft Talgut, in Winterthur, CHE-103.332.137, Genossenschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2023, Publ. 1005799859). Die "Mitglieder/Vizepräsidenten/Präsidenten der Verwaltung" wurden fälschlicherweise als "Mitglieder/Vizepräsidenten/Präsidenten des Vorstands" (entsprechend der falschen Bezeichnung in den Statuten) eingetragen. Die korrekte Bezeichnung des obersten Leitungs- und Verwaltungsorgans bei Genossenschaften ist jedoch die "Verwaltung" (vgl. Art. 894 ff. OR), was hiermit korrigiert wird.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Yves, von Schiers, in Turbenthal, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bachmann, Manuel, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Neff, Monika, von Appenzell, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Qualizza, Dolores, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rüegg, Pascal M., von Wildhaus-Alt St. Johann, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Mohr, Markus, von Winterthur, in Elgg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005755540, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Wintimmo Treuhand und Verwaltungs AG, in Winterthur, CHE-114.155.655, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2021, Publ. 1005347272).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nef, Kurt, von Herisau, in Illnau-Effretikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Yves, von Schiers, in Turbenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spalinger, Stefan, von Marthalen, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005569489, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Baugenossenschaft Illeffi, in Illnau-Effretikon, CHE-103.692.883, Genossenschaft (SHAB Nr. 181 vom 17.09.2021, Publ. 1005293213).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scharsach, Michael, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, Co-Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eicher, Anton, von Eschenbach (SG), in Illnau-Effretikon, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Co-Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eggli, Urs, von Dachsen, in Illnau-Effretikon, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hartmann, Yves, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung.