Margrit Harder
residente a Weggis, da Eglisau Mandati attuali: MWR Holidays AG Persone correlate: Urs Luzzi Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Margrit Harder", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Margrit Harder"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Margrit Harder", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Margrit Harder"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Margrit Harder
Persone con il nome Margrit Harder lavorano in questi rami economici
Agenzie di viaggio e operatori turistici
Agenzie di viaggio e operatori turistici
Privato con il nome Margrit Harder
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Margrit Harder
Numero di pubblicazione: HR02-1005944714, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Germann Auktionshaus AG, in Zürich, CHE-103.663.255, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2022, Publ. 1005594563).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Harder, Margrit, von Eglisau, in Weggis, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Nardis, Marco, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6605048, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Cindyco, Inc., in Zürich, CH-020.3.919.393-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2009, S. 21, Publ. 5072072).
Statutenänderung:
01.03.2012.
Firma neu:
Germann Auktionshaus AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Germann Maison de Ventes aux Enchères SA) (Germann Auction House Ltd).
Domizil neu:
Stockerstrasse 38, 8002 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von Kunstauktionen sowie den Handel mit Kunstgut und Antiquitäten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 500.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harder, Margrit, von Eglisau, in Weggis, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Germann, Walter, von Zürich, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vogt, Doris Elisabeth, von Lenzburg, in Zofingen, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4244678, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pacific Tours INT Ltd, in Zürich, CH-020.3.003.238-9, Betrieb eines Reisebüros, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 06.11.1997, S. 8078).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Harder, Margrit, von Eglisau, in Kilchberg ZH, Präsidentin, mit Einzelunterschrift.