Niklaus Tobias Haller
residente a Zürich, da Zofingen Mandati attuali: Ernst & Theodor Bodmer Stiftung, Globalance Bank AG Persone correlate: René Schwarzmann, Simone Schwarzmann, Lisbeth Ort-Wädensweiler e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Niklaus Tobias Haller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Niklaus Tobias Haller"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Niklaus Tobias Haller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Niklaus Tobias Haller"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Niklaus Tobias Haller
Persone con il nome Niklaus Tobias Haller lavorano in questi rami economici
Altri servizi sociali
Esercizio delle banche e istituti di credito
Altri servizi sociali
Esercizio delle banche e istituti di credito
Privato con il nome Niklaus Tobias Haller
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Niklaus Tobias Haller
Numero di pubblicazione: HR02-1006114685, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Ernst & Theodor Bodmer Stiftung, in Zürich, CHE-102.007.700, Stiftung (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2023, Publ. 1005919627).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wetter, Martin, von Zürich, in Egg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Transcontag AG (CHE-107.888.333), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarzmann, Dr. Simone, von St. Gallen, in Eglisau, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haller, Niklaus, von Zofingen, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarzmann, Dr. René, von St. Gallen, in Bubikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
XELLENZ Revisionen GmbH (CHE-423.796.808), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005846453, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Thomas Mann Gesellschaft, in Zürich, CHE-104.398.156, Verein (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2019, Publ. 1004765689).
Domizil neu:
c/o ETH Zürich, Thomas-Mann-Archiv, Rämistrasse 101, 8092 Zürich ETH-Zentrum.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bedenig Stein, Katrin, von Solothurn, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haller, Niklaus, von Zofingen, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Papst, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Greifensee, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Immoos, Angelina Maria, von Morschach, in Zürich, Mitglied des Vorstandes +Quästorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Moos, Marc, von Sachseln, in Fahrwangen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1004653234, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Globalance Bank AG, in Zürich, CHE-115.542.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2018, Publ. 1004525756).
Statutenänderung:
29.04.2019. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.04.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.04.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haller, Niklaus, von Zofingen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.