Bernard Alfred Haissly
residente a Vandoeuvres, da Genève Mandati attuali: ORGANISME DE SURVEILLANCE DES INSTITUTS FINANCIERS OSIF, SI Boulevard Carl Vogt 81 SA e di più Persone correlate: Stéphanie Tina Tal Hodara El Bez, Philippe Honhon, Guy Châtelain e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bernard Alfred Haissly", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bernard Alfred Haissly"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bernard Alfred Haissly", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bernard Alfred Haissly"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Bernard Alfred Haissly
Persone con il nome Bernard Alfred Haissly lavorano in questi rami economici
Servizi per banche e istituti di credito
Compravendita di immobili propri
Gestione fondi
Associazioni religiose, politiche o secolari
Altri servizi connessi al trasporto
Commercio con macchine
Servizi per banche e istituti di credito
Compravendita di immobili propri
Gestione fondi
Associazioni religiose, politiche o secolari
Altri servizi connessi al trasporto
Commercio con macchine
Privato con il nome Bernard Alfred Haissly
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Bernard Alfred Haissly
Numero di pubblicazione: 1284459, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
SI Castelion SA, à Sion, CHE-114.888.344, société anonyme (No. FOSC 228 du 23.11.2011, Publ. 6429240).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Haissly, Bernard, de Genève, à Collonge-Bellerive, secrétaire, avec signature collective à deux;
Zumofen Fruttero, Joëlle, de Montreux, à Genève, présidente, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Luisier, Pascal, de Saillon, à Saillon, administrateur unique, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 5959192, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
SI Castelion SA, précédemment à Lausanne, CH-550.1.058.147-4, société anonyme (FOSC du 03.06.2009, p. 20).
Statuts originaires:
08.05.2009.
Modification des statuts:
08.12.2010.
Nouveau siège:
Sion.
Nouvelle adresse:
c/o Roux & Associés SA, Rue des Remparts 10, 1950 Sion 2.
Objet de l'entreprise:
La société a pour but l'acquisition et la détention de biens immobiliers commerciaux (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Libération du capital social:
CHF 100'000.00.
Actions:
100 actions au porteur à CHF 1'000.00.
Organe de publication:
FOSC. Selon déclaration du conseil d'administration du 08.05.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte (comme précédemment).
Inscription ou modification de personne(s):
Schlemmer, Mélissa, citoyenne française, à Carouge, présidente, avec signature collective à deux (comme précédemment);
Haissly, Bernard, de Genève, à Collonge-Bellerive, secrétaire, avec signature collective à deux (comme précédemment);
Zumofen Fruttero, Joëlle, de Montreux, à Genève, administratrice, avec signature collective à deux (comme précédemment).