Armin Hahn
residente a Rapperswil, da Reichenburg Mandati attuali: Hahn AG Persone correlate: Marcial Hahn Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Armin Hahn", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Armin Hahn"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Armin Hahn", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Armin Hahn"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Armin Hahn
Persone con il nome Armin Hahn lavorano in questi rami economici
Officina del fabbro, fucina e bottega
Officina del fabbro, fucina e bottega
Privato con il nome Armin Hahn
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Armin Hahn
Numero di pubblicazione: HR02-1005539779, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hahn AG, in Rüti (ZH), CHE-102.174.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2019, Publ. 1004659582).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hahn, Marcial, von Reichenburg, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hahn, Armin, von Reichenburg, in Rapperswil-Jona, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5023908, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hahn AG, in Rüti ZH, CH-020.3.911.043-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.1999, S. 6475).
Statutenänderung:
30.04.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer mechanischen Werkstätte sowie Handel mit Maschinen und Apparaten aller Art;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hahn, Josef, von Reichenburg, in Rüti ZH, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hahn, Armin, von Reichenburg, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Jona].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hahn AG, in R ü t i Z H, Betrieb einer mechanischen Werkstätte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 05.08.1997, S. 5556).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Maria-Hahn, Elba, von Wald ZH, in Rüti ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hahn, Armin, von Reichenburg, in Jona, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].